Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Wälchli & Bollier AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
13.07.1918
Löschung im Handelsregister
08.12.2009
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Bülach
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.928.156-2
UID/MWST
CHE-101.063.311
Branche
Handel mit Autozubehör
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Handel von Produkten und Dienstleistungen für Automobile-Fahrzeuge und Maschinen sowie für die Industrie; kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern, Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen gleicher und ähnlicher Art beteiligen oder solche Unternehmen gründen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (3)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lausanne | 05.10.2007 | 07.12.2009 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | 26.07.2006 | 04.10.2007 | |
Fiduciaire Michel Favre S.A., succursale d'Echallens | Echallens | <2004 | 25.07.2006 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Wälchli & Bollier Ltd
- Wälchli & Bollier SA
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Wälchli & Bollier AG
Publikationsnummer: 5381720, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Wälchli & Bollier AG, in Bülach, CH-020.3.928.156-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2009, S. 33, Publ. 5183770). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Technomag AG, in Cham (CH-550.1.002.235-8), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Drees, Franz Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Lippstadt (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5183770, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Wälchli & Bollier AG, in Bülach, CH-020.3.928.156-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2008, S. 24, Publ. 4670436).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Métraux, Olivier, von Pailly, in Lutry, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Fluri, Christoph, von Luterbach, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Kurt, von Vorderthal, in Homburg, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4670436, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Wälchli & Bollier AG, in Bülach, CH-020.3.928.156-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2007, S. 23, Publ. 4141754).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saas, Daniel, von Coinsins, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friolet, Marc, von Murten, in Haut-Vully, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gianella, Harry, von Prato (Leventina), in Bösingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rücker, Thomas, von Berikon, in Berikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stettler, Marion, von Küsnacht ZH, in Sigriswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Thun].