Auskünfte zu SynSense AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber SynSense AG
- SynSense AG mit Sitz in Zürich ist aktiv. SynSense AG ist im Bereich «Herstellung medizinischer Güter» tätig.
- Im Management sind 3 aktive Personen eingetragen.
- Unter Meldungen sehen Sie alle Anpassungen des Handelsregistereintrages. Die letzte Anpassung gab es am 18.07.2022.
- Die gemeldete UID lautet CHE-162.081.887.
- 4Plus Service AG, Allianz Suisse Generalagentur Dominique Birri, EducateTech AG sind an derselben Adresse eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
23.02.2017
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.044.341-6
UID/MWST
CHE-162.081.887
Branche
Herstellung medizinischer Güter
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion und den Unterhalt von neurotechnologischen Geräten sowie dazugehörender Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
TBO Revisions AG | Zürich | 13.07.2020 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- SynSense Ltd
- SynSense SA
- aiCTX AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: SynSense AG
Publikationsnummer: HR02-1005522694, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SynSense AG, in Zürich, CHE-162.081.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 18.12.2020, Publ. 1005051353).
Domizil neu:
Thurgauerstrasse 60, 8050 Zürich.
Publikationsnummer: HR02-1005051353, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
aiCTX AG, in Zürich, CHE-162.081.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2020, Publ. 1005040279).
Statutenänderung:
02.12.2020.
Firma neu:
SynSense AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SynSense SA) (SynSense Ltd).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yan, Eric Tao, australischer Staatsangehöriger, in Willetton (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005040279, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
aiCTX AG, in Zürich, CHE-162.081.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004934892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eng, Kynan, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cook, Matthew Makonnen, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Patze, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tan, Limin, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Qiao, Ning, chinesischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.