Auskünfte zu SwissFood Tech Management AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber SwissFood Tech Management AG
- SwissFood Tech Management AG ist in der Branche «Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros» tätig und ist aktuell aktiv. Der Sitz ist in Zug.
- Im Management ist eine aktive Person eingetragen.
- Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 14.10.2014. Alle Handelsregistereinträge können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF gespeichert werden.
- Die UID der Firma lautet CHE-112.726.877.
- 618 GmbH, Aeberli Treuhand AG, Aegis Alliance AG haben die gleiche Adresse wie SwissFood Tech Management AG.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
17.01.2006
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zug
Handelsregisteramt
ZG
Handelsregister-Nummer
CH-170.3.029.063-6
UID/MWST
CHE-112.726.877
Branche
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Entwicklung, weltweite Vermarktung und Vertrieb von Verfahren und Produkten namentlich in den Bereichen Lebensmittel und Pflanzenschutz, Beratungs- und andere Dienstleistungen in diesen Bereichen; kann Immobilien erwerben, halten und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Sicherheiten und Garantien zu Gunsten von verbundenen Gesellschaften und Personen stellen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Oegerli/Kissling Treuhand AG | Dietlikon | 11.10.2007 | 13.10.2014 | |
Treuhand von Flüe AG | Zug | 23.01.2006 | 10.10.2007 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: SwissFood Tech Management AG
Publikationsnummer: 1767097, Handelsregister-Amt Zug, (170)
SwissFood Tech Management AG, in Zug, CHE-112.726.877, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2007, S. 19, Publ. 4150344).
Statutenänderung:
06.10.2014.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 06.10.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oegerli/Kissling Treuhand AG, in Dietlikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herrmann, Dr. Carl, von Baar, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Herrmann, Dr. Karl].
Publikationsnummer: 4150344, Handelsregister-Amt Zug, (170)
SwissFood Tech Management AG, in Zug, CH-170.3.029.063-6, Entwicklung, weltweite Vermarktung und Vertrieb von Verfahren und Produkten namentlich in den Bereichen Lebensmittel und Pflanzenschutz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2007, S. 20, Publ. 4081580).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand von Flüe AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oegerli/Kissling Treuhand AG, in Dietlikon, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 4081580, Handelsregister-Amt Zug, (170)
SwissFood Tech Management AG, in Zug, CH-170.3.029.063-6, Entwicklung, weltweite Vermarktung und Vertrieb von Verfahren und Produkten namentlich in den Bereichen Lebensmittel und Pflanzenschutz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2007, S. 19, Publ. 3931134).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vaccani, Amedeo, von Aarau, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosfelder, Pierre Jean, von Lens, in Crans-Montana, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frick, Dr. Thomas A., von Hausen am Albis, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herrmann, Dr. Karl, von Baar, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.