Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o Swisscom (Schweiz) AG
Alte Tiefenaustrasse 6, Worblaufen
3050 Bern Swisscom
Auskünfte zu Swisscom Participations AG in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
19.02.2007
Löschung im Handelsregister
18.08.2011
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Ittigen
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-035.3.037.031-5
UID/MWST
CHE-113.451.861
Branche
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das Halten von Beteiligungen sowie die Verwaltung, die Leitung und die Finanzierung von Unternehmen jeder Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten. Sie kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs- Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler SA | Muri bei Bern | 23.02.2007 | 17.08.2011 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Swisscom Participations AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Swisscom Participations AG in Liquidation
Publikationsnummer: 6300152, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Swisscom Participations AG in Liquidation, in Ittigen, CH-035.3.037.031-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2008, S. 4, Publ. 4605576). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 4605576, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Swisscom Participations AG in Liquidation, in Ittigen, CH-035.3.037.031-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2008, S. 3, Publ. 4378812).
Domizil neu:
c/o Swisscom (Schweiz) AG, Alte Tiefenaustrasse 6, Worblaufen.
Post:
, 3050 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rumo, Gabriel, von Freiburg, in Freiburg, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perathoner, Carole, von Tarasp, in Schlosswil, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4378812, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Swisscom Participations AG, in Ittigen, CH-035.3.037.031-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2007, S. 2, Publ. 3793394).
Firma neu:
Swisscom Participations AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.02.2008 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Swisscom (Schweiz) AG, Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritz, Daniel, von Mogelsberg, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rossi, Mario, von Meilen und Brusino Arsizio, in Feldmeilen (Meilen), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schloter, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Tafers, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rumo, Gabriel, von Freiburg, in Freiburg, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhalter, Peter, von Langnau im Emmental, in Zollikofen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.