Adresse
c/o Swiss Life AG
General-Guisan-Quai 40
8002 Zürich
Auskünfte zu Swiss Life Investment Management Holding AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Swiss Life Investment Management Holding AG
- Swiss Life Investment Management Holding AG aus Zürich ist im Bereich «Betreiben von Fondsmanagement» tätig und aktiv.
- Im Management sind 73 aktive Personen eingetragen.
- Die Firma hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 27.08.2024 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons ZH unter der UID CHE-112.304.772 eingetragen.
- An derselben Adresse sind 39 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: Adroit Private Equity AG, Anlagestiftung Swiss Life, BVG-Sammelstiftung Swiss Life.
Management (73)
neueste Verwaltungsräte
Dr. Matthias René Aellig,
Dirk von der Crone,
Marco Gerussi,
Roman Stein,
Theodoros Iaponas
neuste Zeichnungsberechtigte
Dr. Matthias René Aellig,
Dirk von der Crone,
Marco Gerussi,
Roman Stein,
Asdren Berisha
Geschäftsleitung
Jürg Reto Zimmermann,
Carmelo Davide Gemelli,
Stefan Mächler
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
06.04.2005
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.028.597-6
UID/MWST
CHE-112.304.772
CHE-116.286.759 MWST
Branche
Betreiben von Fondsmanagement
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Zweck der Gesellschaft ist das Halten, der Erwerb und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften, insbesondere auf dem Gebiet der Vermögensverwaltung und -bewirtschaftung. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen jeder Art beteiligen, diese finanzieren oder solche gründen oder erwerben. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 12.04.2005 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Swiss Life Investment Management Holding AG
Publikationsnummer: HR02-1006114772, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swiss Life Investment Management Holding AG, in Zürich, CHE-112.304.772, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2024, Publ. 1006080354).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Da Silva Barbosa, Juliana, brasilianische Staatsangehörige, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Stefano, Paolo Benedetto, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inglin, Hermann, von Sattel, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1006080354, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 120 vom 10.01.2025 publizierten TR-Eintrag Nr. 26'546 vom 19.06.2024 Swiss Life Investment Management Holding AG, in Zürich, CHE-112.304.772, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2024, Publ. 1006064595).
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [nicht: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 22.03.2005 und Nachtrag zum Sacheinlagevertrag vom 31.03.2005 alle 250 voll liberierten Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Swiss Life Asset Management, in Zürich, alle 500 voll liberierten Namenaktien zu EUR 100.-- der Swiss Life Asset Management (Nederland) B.V., in Amstelveen (NL), alle 250 voll liberierten Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Swiss Life Funds Business AG, in Zürich, sowie alle 10'000 voll liberierten Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Swiss Life Funds AG, in Lugano, wofür 50'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.]
Publikationsnummer: HR02-1006064595, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swiss Life Investment Management Holding AG, in Zürich, CHE-112.304.772, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2023, Publ. 1005903431).
Statutenänderung:
05.06.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frost, Dr. Patrick, von Basel, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibundgut, Dr. Markus, von Affoltern im Emmental, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aellig, Dr. Matthias, von Frutigen, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stein, Roman, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von der Crone, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerussi, Marco, von Rorbas, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berisha, Asdren, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Campestrin, Enrico, von Zweisimmen, in Teufen (AR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erikson, Per Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maroni, Dagmar Silvia, von Ilanz/Glion, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spreiter, Stefan, von Sevelen, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoklossa, Katja, von Uster, in Thayngen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.