Adresse
c/o F. Krieger
Aubrigstrasse 4
8620 Wetzikon ZH
Auskünfte zu Stiftung Sozialwerke Paz
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Stiftung Sozialwerke Paz
- Stiftung Sozialwerke Paz hat den Sitz in Wetzikon ZH, ist aktiv und im Bereich «Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen» tätig.
- Das Management der Organisation Stiftung Sozialwerke Paz besteht aus 6 Personen. Gegründet wurde die Organisation am 14.11.1995.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 26.09.2022. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Organisation Stiftung Sozialwerke Paz ist unter der UID CHE-110.399.052 eingetragen.
Management (6)
neueste Stiftungsräte
Roger Sommer,
Eva Stutz Baumgartner,
Dr. iur. Cornel Borbély,
Friedhelm Krieger,
Christoph Vollenweider
neuste Zeichnungsberechtigte
Roger Sommer,
Eva Stutz Baumgartner,
Dr. iur. Cornel Borbély,
Friedhelm Krieger,
Christoph Vollenweider
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
14.11.1995
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Wetzikon (ZH)
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.7.000.383-8
UID/MWST
CHE-110.399.052
Branche
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Bearbeitung und Finanzierung von Aufbauprojekten in Peru und ausnahmsweise in anderen Ländern der Dritten Welt.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
MÜLLER, BÜHRER & PARTNER AG | Thalwil | 03.08.2018 |
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Taxalis Revisions GmbH | Winterthur | 19.01.2012 | 02.08.2018 | |
Willi & Partner AG | Wetzikon (ZH) | 11.07.2008 | 18.01.2012 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stiftung Sozialwerke Paz
Publikationsnummer: HR02-1005568544, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Sozialwerke Paz, in Wetzikon (ZH), CHE-110.399.052, Stiftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2018, Publ. 1004525842).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MÜLLER, BÜHRER & PARTNER AG (CHE-108.152.499), in Thalwil, Revisionsstelle [bisher: in Kilchberg (ZH)].
Publikationsnummer: HR02-1004525842, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Sozialwerke Paz, in Wetzikon (ZH), CHE-110.399.052, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2018, Publ. 4395489).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beolchi, Nadine, von Uster, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Roger, von Sumiswald, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4395489, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Sozialwerke Paz, in Wetzikon (ZH), CHE-110.399.052, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3263529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Taxalis Revisions GmbH (CHE-102.627.647), in Glarus Süd, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MÜLLER, BÜHRER & PARTNER AG (CHE-108.152.499), in Kilchberg (ZH), Revisionsstelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.