Auskünfte zu SORS Investment AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber SORS Investment AG
- SORS Investment AG ist in der Branche «Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen» tätig und ist aktuell aktiv. Der Sitz ist in Luzern.
- Das Management der am 17.05.1994 gegründeten Firma SORS Investment AG besteht aus 2 Personen.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 09.03.2018.
- Im Handelsregister ist die Firma SORS Investment AG unter UID CHE-102.225.987 eingetragen.
- An der gleichen Adresse wie SORS Investment AG sind 45 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: ADOX Energy Ltd., Alpen Dach GmbH, Arezio AG.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
17.05.1994
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Luzern
Handelsregisteramt
LU
Handelsregister-Nummer
CH-100.3.016.735-1
UID/MWST
CHE-102.225.987
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Kauf und Verkauf von Immobilien und Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen im Immobilienbereich; Handel mit entsprechenden Produkten und Waren; Verwaltung von Vermögenswerten, insbesondere Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften und Unternehmungen; Tätigung von Patent-, Lizenz- und anderen Immaterialgüterrechtsgeschäften.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
VATAR AG | Luzern | 24.04.2015 | 17.05.2015 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- CEP AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: SORS Investment AG
Publikationsnummer: 4102565, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
SORS Investment AG, in Luzern, CHE-102.225.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2015, Publ. 2368519).
Domizil neu:
Morgartenstrasse 3, 6003 Luzern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Husar, Matusch David, von Urdorf, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schlieren, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Sisak, Emil, von Urdorf, in Horgen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schlieren].
Publikationsnummer: 2368519, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
SORS Investment AG, in Luzern, CHE-102.225.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2155287).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Husar, Matusch David, von Urdorf, in Schlieren, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Sisak, Emil, von Urdorf, in Schlieren, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2155287, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
SORS Investment AG, in Luzern, CHE-102.225.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2015, Publ. 2117085).
Statutenänderung:
11.05.2015.
Domizil neu:
c/o VATAR AG, Waldstätterstrasse 6, 6003 Luzern.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.05.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
VATAR AG (CHE-100.339.597), in Luzern, Revisionsstelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.