Adresse
c/o Solarspar
Bahnhofstrasse 29
4450 Sissach
Auskünfte zu Solarspar AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Solarspar AG
- Solarspar AG aus Sissach ist im Bereich «Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen» tätig und aktiv.
- Es sind 9 aktive Personen im Management eingetragen.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 23.02.2024. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die gemeldete UID lautet CHE-212.776.485.
- An derselben Adresse sind 9 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: ACOS Holding AG, ACOS Immo AG, ACOS Light AG.
Management (9)
neueste Verwaltungsräte
Andreas Dreisiebner,
Bruno Peter Bebie,
Christa Maria Mutter Uhr,
Sandra Gostanian-Nadler,
Yves Nicolas Stettler
neuste Zeichnungsberechtigte
Andreas Dreisiebner,
Bruno Peter Bebie,
Christa Maria Mutter Uhr,
Sandra Gostanian-Nadler,
Yves Nicolas Stettler
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
16.11.2023
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Sissach
Handelsregisteramt
BL
Handelsregister-Nummer
CH-280.3.029.119-5
UID/MWST
CHE-212.776.485
Branche
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Besitz, Verwaltung, Verkauf, Handel und Finanzierung von Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern, wie beispielsweise im In- und Ausland Unternehmungen aller Art, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, nutzen, belasten und veräussern, Zweigniederlassungen und Agenturen begründen sowie Kredite gewähren, Kapitalien verwalten und Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
TRETOR AG | Liestal | 21.11.2023 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Solarspar AG
Publikationsnummer: HR02-1005969302, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Solarspar AG, in Sissach, CHE-212.776.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2023, Publ. 1005917214).
Domizil neu:
c/o Solarspar, Bahnhofstrasse 29, 4450 Sissach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Reto Heinrich, von Sils im Engadin/Segl, in Hochdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bebie, Bruno Peter, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dreisiebner, Andreas, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gostanian, Sandra, genannt Sandrine, von Frauenfeld, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mutter Uhr, Christa Maria, von Goms, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler, Yves Nicolas, von Eggiwil, in Untersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinimann, Sandra, von Reigoldswil, in Erlinsbach (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoffel, Josua Severin, von Visperterminen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Visperterminen].
Publikationsnummer: HR02-1005917214, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Solarspar AG, in Sissach, CHE-212.776.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2023, Publ. 1005889962).
Vermögensübertragung:
Die Solarspar AG überträgt gemäss Vertrag vom 15.12.2023 Aktiven von CHF 16'539'088.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'243'714.00 auf die "Solarspar Betriebs-AG" (CHE-298.437.657), in Sissach.
Gegenleistung:
2'999 Namenaktien zu CHF 1'000.00, 1 Namenaktie (Vorzugsaktie) zu CHF 1'000.00 sowie 6000 Namen-Partizipationsscheine (Vorzugspartizipationsscheine) zu CHF 1'000.00 der Solarspar Betriebs-AG.
Publikationsnummer: HR01-1005889962, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Solarspar AG, in Sissach, CHE-212.776.485, c/o Verein Solarspar, Bahnhofstrasse 29, 4450 Sissach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.11.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Besitz, Verwaltung, Verkauf, Handel und Finanzierung von Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern, wie beispielsweise im In- und Ausland Unternehmungen aller Art, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, nutzen, belasten und veräussern, Zweigniederlassungen und Agenturen begründen sowie Kredite gewähren, Kapitalien verwalten und Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, E-Mail oder eine andere geeignete elektronische Kommunikationsplattform an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Sägesser, Markus, von Bannwil, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hardegger, Thomas Michael, von Rümlang, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Reto Heinrich, von Sils im Engadin/Segl, in Hochdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TRETOR AG (CHE-108.227.200), in Liestal, Revisionsstelle;
Stoffel, Josua Severin, von Visperterminen, in Visperterminen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.