Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu SIPAG Seiler Bau-Ingenieure + Planer AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
08.04.1983
Löschung im Handelsregister
26.03.2019
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Oberlunkhofen
Handelsregisteramt
AG
Handelsregister-Nummer
CH-400.3.005.055-3
UID/MWST
CHE-108.072.191
Branche
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Durchführung von Ingenieurarbeiten für Planung und Ausführung von Bauwerken; die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen beteiligen oder solche erwerben, Zweigniederlassungen errichten sowie Liegenschaften und sonstige Vermögenswerte erwerben, verwalten und veräussern.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (3)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | 05.10.2018 | 25.03.2019 | |
Zimmerli Treuhand AG | Lenzburg | 12.10.2005 | 04.10.2018 | |
CORDIS audit AG | Emmen | <2004 | 11.10.2005 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Abag, Architektur-, Ingenieur- und Generalunternehmungs AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: SIPAG Seiler Bau-Ingenieure + Planer AG
Publikationsnummer: HR03-1004596131, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
SIPAG Seiler Bau-Ingenieure + Planer AG, in Oberlunkhofen, CHE-108.072.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2018, Publ. 1004470587). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die suisseplan Ingenieure AG Aarau, in Aarau (CHE-101.136.594), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: HR02-1004470587, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
SIPAG Seiler Bau-Ingenieure + Planer AG, in Oberlunkhofen, CHE-108.072.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2018, Publ. 4111707).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmerli Treuhand AG (CHE-107.893.860), in Lenzburg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 4111707, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
SIPAG Seiler Bau-Ingenieure + Planer AG, in Oberlunkhofen, CHE-108.072.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2005, Publ. 3139270).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Herbert, von Wohlenschwil, in Remetschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Goldenberger, Markus, von Schmiedrued, in Hirschthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmid , Thomas, von Hägglingen, in Hägglingen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tandler, Christoph, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hess, Christoph, von Zürich, in Widen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.