Adresse
c/o Dr. Markus Hens
Obere Rebhalde 44
6340 Baar
Auskünfte zu Silverbullet Investment GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Silverbullet Investment GmbH
- Silverbullet Investment GmbH aus Baar ist im Bereich «Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen» tätig und aktiv.
- Es ist eine aktive Person im Management eingetragen.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 29.08.2024.
- Die UID der Firma lautet CHE-392.218.749.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
18.06.2024
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Baar
Handelsregisteramt
ZG
Handelsregister-Nummer
CH-170.4.022.071-3
UID/MWST
CHE-392.218.749
Branche
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen jeglicher Art sowie die Anlage und Verwaltung von Vermögenswerten aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Silverbullet Investment GmbH
Publikationsnummer: HR02-1006117149, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Silverbullet Investment GmbH, in Baar, CHE-392.218.749, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 21.06.2024, Publ. 1006063542).
Domizil neu:
c/o Dr. Markus Hens, Obere Rebhalde 44, 6340 Baar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoch, Daniel, von Winterthur, in Zollikon, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hens, Dr. Markus Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 20.00 [bisher: in Berlin (DE)].
Publikationsnummer: HR01-1006063542, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Silverbullet Investment GmbH, in Baar, CHE-392.218.749, c/o Treforma AG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.06.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen jeglicher Art sowie die Anlage und Verwaltung von Vermögenswerten aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen und Einladungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich an die im Anteilbuch eingetragene Adresse per Brief oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mit Erklärung vom 10.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hens, Dr. Markus Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 20.00;
Schoch, Daniel, von Winterthur, in Zollikon, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.