Auskünfte zu Seela Gastro AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Seela Gastro AG
- Seela Gastro AG hat den Sitz in Adliswil, ist aktiv und im Bereich «Produktion von Lebensmitteln» tätig.
- Im Management ist eine aktive Person eingetragen. Gegründet wurde die Firma am 25.06.2020.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 07.06.2024.
- Die gemeldete UID ist CHE-358.802.395.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
25.06.2020
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Adliswil
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.048.870-6
UID/MWST
CHE-358.802.395
Branche
Produktion von Lebensmitteln
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Herstellung von und Handel mit Nahrungsmitteln, Getränken, Früchten und Gemüse und Non-Food-Artikeln, insbesondere als Abholmarkt für Grossverbraucher nach dem Cash&Carry-System sowie Führung von Dienstleistungs- und Gastgewerbebetrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Seela Gastro Ltd
- Seela Gastro SA
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Seela Gastro AG
Publikationsnummer: HR02-1006050647, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Seela Gastro AG, in Winterthur, CHE-358.802.395, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005776051).
Statutenänderung:
29.05.2024.
Sitz neu:
Adliswil.
Domizil neu:
Buttenaustrasse 6, 8134 Adliswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Veluppillai, Tharmaseelan, sri-lankischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005776051, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Seela Gastro AG, in Winterthur, CHE-358.802.395, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004923495).
Weitere Adressen:
Badenerstrasse 281, 8003 Zürich.
Publikationsnummer: HR01-1004923495, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Seela Gastro AG (Seela Gastro SA) (Seela Gastro Ltd), in Winterthur, CHE-358.802.395, Zürcherstrasse 15, 8400 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.06.2020.
Zweck:
Herstellung von und Handel mit Nahrungsmitteln, Getränken, Früchten und Gemüse und Non-Food-Artikeln, insbesondere als Abholmarkt für Grossverbraucher nach dem Cash&Carry-System sowie Führung von Dienstleistungs- und Gastgewerbebetrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 19.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Veluppillai, Tharmaseelan, sri-lankischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Tharmaseelan, Sivakumari, sri-lankische Staatsangehörige, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.