Auskünfte zu Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SVIT, Mitgliederorganisation Zürich
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SVIT, Mitgliederorganisation Zürich
- Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SVIT, Mitgliederorganisation Zürich mit Sitz in Zürich ist ein Verein aus dem Bereich «Erbringung übriger Dienstleistungen für Unternehmen». Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SVIT, Mitgliederorganisation Zürich ist aktiv.
- Im Management sind 7 aktive Personen eingetragen.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 06.06.2024. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Organisation ist im Handelsregister des Kantons ZH unter der UID CHE-112.302.543 eingetragen.
- Unternehmen mit der gleichen Adresse: Fondazione ECAP, GRÜTER STRÄSSLE ARCHITEKTEN GMBH, HRS International AG.
Management (7)
neueste Vorstandsmitglieder
Thomas Martin Bangerter,
Ramon Jan Kälin,
Christoph Mathias Steiner,
Dr. Boris Grell
neuste Zeichnungsberechtigte
Thomas Martin Bangerter,
Ramon Jan Kälin,
Christoph Mathias Steiner,
Dr. Boris Grell,
Nina Letizia Derungs
Geschäftsleitung
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
19.06.2014
Rechtsform
Verein
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.6.001.868-9
UID/MWST
CHE-112.302.543
Branche
Erbringung übriger Dienstleistungen für Unternehmen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Der SVIT Zürich setzt sich für die Professionalisierung der Immobilienwirtschaft ein und fördert die gesellschaftliche Anerkennung und Reputation der Immobilienberufe sowie des gesamten Wirtschaftszweiges, insbesondere in seiner Region. Er arbeitet mit Partnerorganisationen seiner Region zusammen. Er vertritt die Interessen der Immobilienwirtschaft gegenüber der Öffentlichkeit, den gesetzgebenden Organen sowie den Behörden in seiner Region. Er unterstützt die gewerbepolitischen Interessen seiner Mitglieder sowie der Marktteilnehmer der Immobilienwirtschaft. Insbesondere setzt er sich für eine liberale Eigentums- und Marktordnung in seiner Region ein. Er unterstützt und fördert zusammen mit dem SVIT Schweiz die Aus- und Weiterbildung der Immobilienwirtschaft und stellt seinen Mitgliedern sowie Interessierten entsprechende Bildungsangebote zur Verfügung. Der SVIT Zürich bietet zusammen mit dem SVIT Schweiz den Marktteilnehmern der Immobilienwirtschaft eine auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete Aus- und Weiterbildung an. Er setzt sich bei seinen Mitgliedern dafür ein, dass diese Ausbildungsmöglichkeit genutzt wird. Er wahrt die standesrechtlichen Vorschriften der Immobilienwirtschaft und überprüft deren Umsetzung.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Zürich | 24.06.2014 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SVIT, Mitgliederorganisation Zürich
Publikationsnummer: HR02-1006049270, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SVIT, Mitgliederorganisation Zürich, in Zürich, CHE-112.302.543, Verein (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2022, Publ. 1005476233).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rellstab, Lea, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüdisüli, Tanja, von Amden, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bangerter, Thomas Martin, von Lyss, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005476233, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SVIT, Mitgliederorganisation Zürich, in Zürich, CHE-112.302.543, Verein (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005197731).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anliker Knecht, Andrea, von Gondiswil, in Embrach, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gredig, Sarafina Joviane, von Safiental, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Ramon J., von Einsiedeln, in Einsiedeln, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rellstab, Lea, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüdisüli, Tanja, von Amden, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005197731, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SVIT, Mitgliederorganisation Zürich, in Zürich, CHE-112.302.543, Verein (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2020, Publ. 1005052945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beeler, Dieter, von Arth, in Nürensdorf, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Christoph Mathias, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grell, Boris Thorsten, von Basel, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.