Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Samuel Leuenberger Holz AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
03.10.1988
Löschung im Handelsregister
12.10.2020
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Winterthur
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.915.854-0
UID/MWST
CHE-106.354.431
Branche
Handel (sonstiges)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel von Holzprodukten und Halbfabrikaten aus Holz. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Findea AG | Winterthur | 16.04.2015 | 20.12.2018 | |
BKK Audit AG | Winterthur | <2004 | 15.04.2015 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Samuel Leuenberger Holz AG
Publikationsnummer: HR03-1004997376, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Samuel Leuenberger Holz AG, in Winterthur, CHE-106.354.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2018, Publ. 1004527326).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Timberline GmbH, neu:
Timberline AG, in Aadorf (CHE-310.729.541), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiser, Bruno, von Sarnen, in Otelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dreier, Sandro, von Trub, in Aadorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004527326, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Samuel Leuenberger Holz AG, in Winterthur, CHE-106.354.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2018, Publ. 4055051).
Statutenänderung:
12.12.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel von Holzprodukten und Halbfabrikaten aus Holz. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 12.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Findea AG (CHE-109.289.818), in Winterthur, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 4055051, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Samuel Leuenberger Holz AG, in Winterthur, CHE-106.354.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2015, Publ. 2100267).
Domizil neu:
In der Euelwies 33, 8408 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Samuel, von Winterthur und Lützelflüh, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gurtner, Jonas, von Schwarzenburg, in Winterthur, mit Einzelunterschrift;
Leuenberger-Oesch, Verena, von Winterthur und Lützelflüh, in Winterthur, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiser, Bruno, von Sarnen, in Otelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Besmer, Markus, von Oberägeri, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dreier, Sandro, von Trub, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.