Auskünfte zu Sager Mobile System-Wand AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Sager Mobile System-Wand AG
- Sager Mobile System-Wand AG hat den Sitz in Basel und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Übriger Aus- und Innenausbau».
- Es ist eine aktive Person im Management eingetragen.
- Die Firma änderte den Handelsregistereintrag zuletzt am 13.05.2024, unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons BS unter der UID CHE-106.413.068 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
26.01.1989
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Basel
Handelsregisteramt
BS
Handelsregister-Nummer
CH-270.3.004.592-4
UID/MWST
CHE-106.413.068
Branche
Übriger Aus- und Innenausbau
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Montage von und den Handel mobilen Trennwänden und ähnlichen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen und im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte durchführen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
HTO Treuhand AG | Olten | 30.06.2023 | 12.05.2024 | |
Treuhand Dr. E. Schaeren AG | Basel | 04.03.1996 | 29.06.2023 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Sager Mobile System-Wand AG
Publikationsnummer: HR02-1006030258, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Sager Mobile System-Wand AG, in Basel, CHE-106.413.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2023, Publ. 1005783072). Gemäss Erklärung vom 30.04.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HTO Treuhand AG (CHE-107.086.865), in Olten, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1005783072, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Sager Mobile System-Wand AG, in Basel, CHE-106.413.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2022, Publ. 1005571735).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer-Sager, Laurence, von Basel, in Muespach-le-Haut (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Treuhand Dr. E. Schaeren AG (CHE-107.302.744), in Basel, Revisionsstelle;
Kaister, Stefan, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krasniqi, Fidan, von Wangen bei Olten, in Egerkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
HTO Treuhand AG (CHE-107.086.865), in Olten, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1005571735, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Sager Mobile System-Wand AG, in Basel, CHE-106.413.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 18.12.2020, Publ. 1005052047).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sager, Markus, von Basel, in Muespach-le-Haut (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer-Sager, Laurence, von Basel, in Muespach-le-Haut (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Treuhand Dr. E. Schaeren AG (CHE-107.302.744), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Treuhand Dr. E. Schaeren AG];
Kaister, Stefan, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krasniqi, Fidan, von Wangen bei Olten, in Egerkingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.