Auskünfte zu R.E.I.S. AG Real Estate Investment Services
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber R.E.I.S. AG Real Estate Investment Services
- R.E.I.S. AG Real Estate Investment Services mit Sitz in Rickenbach ZH ist aktiv. R.E.I.S. AG Real Estate Investment Services ist im Bereich «Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen» tätig.
- Das Management der am 24.07.2006 gegründeten Firma R.E.I.S. AG Real Estate Investment Services besteht aus 2 Personen.
- Am 17.07.2012 wurde der Handelsregistereintrag der Firma zuletzt geändert. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Firma R.E.I.S. AG Real Estate Investment Services ist unter der UID CHE-113.036.284 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
24.07.2006
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Rickenbach (ZH)
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.030.088-0
UID/MWST
CHE-113.036.284
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit Immobilien, insbesondere Portfolio-Management, Bewertungen, Vermittlung und Verkauf von Immobilien. Die Gesellschaft befasst sich auch mit der Entwicklung und Umsetzung von Projektideen für wettbewerbsfähige, sozial- und umweltverträgliche Immobilienobjekte sowie mit Projektleitung und Projektmanagement. Die Gesellschaft kann auch selber Liegenschaften erwerben und verkaufen sowie Finanzgeschäfte aller Art tätigen und andere kommerzielle Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sodann kann sie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Orbeco Unternehmensberatung AG | St. Gallen | 28.07.2006 | 18.01.2012 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: R.E.I.S. AG Real Estate Investment Services
Publikationsnummer: 6771572, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
R.E.I.S. AG Real Estate Investment Services, in Rickenbach ZH, CH-020.3.030.088-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2012, Publ. 6512494).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler, Peter, von Urnäsch, in Teufen AR, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reis, Susanna, von Zürich, in Rickenbach ZH, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].
Publikationsnummer: 6512494, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
R.E.I.S. AG Real Estate Investment Services, in Zürich, CH-020.3.030.088-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2010, S. 33, Publ. 5691884).
Statutenänderung:
15.11.2011.
Sitz neu:
Rickenbach ZH.
Domizil neu:
Rosenstrasse 16, 8545 Rickenbach Sulz. Gemäss Erklärung vom 15.11.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Orbeco Unternehmensberatung AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 5691884, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
R.E.I.S. AG Real Estate Investment Services, in Zürich, CH-020.3.030.088-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2009, S. 23, Publ. 5361986).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Andreas, von Winterthur, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reis, Johannes, von Zürich, in Rickenbach ZH, Delegierter des Verwaltungsrates und Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.