Adresse
c/o Alloggio Ticino SA
Via della Posta 21
6934 Bioggio
Auskünfte zu Pratolina SA
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Pratolina SA
- Pratolina SA hat den Sitz in Bioggio, ist aktiv und im Bereich «Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen» tätig.
- Das Management der Firma Pratolina SA besteht aus 6 Personen.
- Am 05.09.2024 wurde der Handelsregistereintrag der Firma zuletzt geändert. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die UID der Firma lautet CHE-102.471.285.
- Es sind 8 weitere aktive Firmen an derselben Adresse eingetragen. Dazu gehören: Alloggi Ticino SA, Ancora Consulting sagl, Flochi Sagl.
Management (6)
neueste Verwaltungsräte
Renato Fabrizio Bernasconi,
Cristina Oberholzer Casartelli,
Marco Alberto Carlo Guidicelli
neuste Zeichnungsberechtigte
Riccardo Galfetti,
Renato Fabrizio Bernasconi,
Cristina Oberholzer Casartelli,
Luciana Terzaghi,
Susanna Ziliotto
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
28.04.1927
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Bioggio
Handelsregisteramt
TI
Handelsregister-Nummer
CH-514.3.000.494-3
UID/MWST
CHE-102.471.285
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck (Originalsprache)
Favorire l'edilizia residenziale economica, in particolare nel Luganese e nelle regioni adiacenti, nonché di ostacolare la speculazione nel mercato delle abitazioni. Essa cerca di raggiungere questo scopo soprattutto mediante l'acquisizione di terreni, immobili e diritti di superficie, partecipazioni in società immobiliari nonché la costruzione di appartamenti da locare e vendere. La società può inoltre concedere in garanzia suoi beni in favore di terze parti, vendere partecipazioni così come terreni di qualsiasi tipo e gestire appartamenti propri o di terzi che corrispondano alle caratteristiche poc'anzi menzionate; essa presta pure consulenza a chi persegue obiettivi analoghi.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
REBEFID Sagl | Bellinzona | 05.09.2024 |
Frühere Revisionsstelle (3)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Novist SA | Bellinzona | 22.04.2020 | 04.09.2024 | |
Fidirevisa SA | Lugano | 18.04.2007 | 18.12.2008 | |
Computa SA | Gordola | <2004 | 17.04.2007 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Pratolina SA
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1006122904, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Pratolina SA, in Bioggio, CHE-102.471.285, società anonima (Nr. FUSC 128 del 04.07.2024, Pubbl. 1006076111).
Nuovo recapito:
c/o Alloggio Ticino SA, Via della Posta 21, 6934 Bioggio.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Novist SA (CHE-107.884.884), in Bellinzona, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
REBEFID Sagl (CHE-115.169.140), in Bellinzona, ufficio di revisione.
Publikationsnummer: HR02-1006076111, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Pratolina SA, in Bioggio, CHE-102.471.285, società anonima (Nr. FUSC 190 del 30.09.2021, Pubbl. 1005302272).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Galfetti, Riccardo, da Novazzano, in Ponte Tresa (Tresa), con procura collettiva a due.
Publikationsnummer: HR02-1005302272, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Pratolina SA, in Bioggio, CHE-102.471.285, società anonima (Nr. FUSC 77 del 22.04.2020, Pubbl. 1004875404).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Würth, Rolf, da Zürich, in Lamone, membro, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Bernasconi, Renato, da Novazzano, in Agarone (Cugnasco-Gerra), vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: membro, con firma collettiva a due];
Oberholzer Casartelli, Cristina, da Hombrechtikon, in Torricella (Torricella-Taverne), membro, con firma collettiva a due;
Terzaghi, Luciana, cittadino italiano, in Como (IT), con procura collettiva a due;
Ziliotto, Susanna, da Balerna, in Arzo (Mendrisio), con procura collettiva a due.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.