Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o WMF Schweiz AG
Bernstrasse 90
8953 Dietikon
Auskünfte zu Personalfürsorgestiftung der WMF Schweiz AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
28.11.1959
Löschung im Handelsregister
28.06.2018
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Dietikon
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.7.905.178-8
UID/MWST
CHE-109.740.368
Branche
Betreiben von Pensionskassen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Stiftung bezweckt die Fürsorge und Unterstützung für die Arbeitnehmer der Stifterfirma sowie deren Angehörigen und Hinterbliebenen durch Ausrichtung von finanziellen Beiträgen in Fällen von Alter, Invalidität, Ableben, längerer Krankheit, unverschuldeter Notlage. Aus dem Stiftungsvermögen dürfen ausser zu Vorsorgezwecken keine Leistungen entrichtet werden, zu denen die Stifterfirma rechtlich verpflichtet ist oder die sie als Entgelt für geleistete Dienste üblicherweise entrichtet (z.B. Teuerungs-, Familien- und Kinderzulagen, Gratifikationen etc.). Die Stiftung kann zur Finanzierung von Beiträgen und Versicherungsprämien auch Leistungen an andere steuerbefreite Personalvorsorgeeinrichtungen erbringen, die zugunsten der Destinatäre der Stifterfirma bestehen. Soweit der Arbeitgeber dazu Arbeitgeberbeitragsreserven geäufnet hat, können auch reglementarische Arbeitgeberbeiträge an solche Vorsorgeeinrichtungen finanziert werden.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Budliger Treuhand AG | Zürich | 27.03.2015 | 27.06.2018 | |
Treuhandgesellschaft Hebeisen Kälin AG | Zürich | 12.02.2009 | 26.03.2015 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Personalfürsorgestiftung der Firma WMF Schweiz AG
- Personalfürsorgestiftung der Firma WMF Zürich AG.
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Personalfürsorgestiftung der WMF Schweiz AG
Publikationsnummer: 4320869, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Personalfürsorgestiftung der WMF Schweiz AG, in Dietikon, CHE-109.740.368, Stiftung (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2016, Publ. 2862557). Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 02.02.2018 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.
Publikationsnummer: 2862557, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Personalfürsorgestiftung der WMF Schweiz AG, in Dietikon, CHE-109.740.368, Stiftung (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2015, Publ. 2067305). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Butkovic, Marijo, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumberger, Monika, von Matzingen, in Dietikon, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2067305, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Personalfürsorgestiftung der WMF Schweiz AG, in Dietikon, CHE-109.740.368, Stiftung (SHAB Nr. 149 vom 03.08.2012, Publ. 6795328).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Ernst J., von Zürich und Egg, in Geroldswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhandgesellschaft Hebeisen Kälin AG (CH-020.3.926.887-7), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Butkovic, Marijo, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Geislingen (DE), Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Budliger Treuhand AG (CHE-103.622.262), in Zürich, Revisionsstelle.