Adresse
c/o Oederlin AG
Landstrasse 2
5415 Rieden AG
Auskünfte zu Pensionskasse der Oederlin AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Pensionskasse der Oederlin AG
- Pensionskasse der Oederlin AG hat den Sitz in Rieden AG und ist aktiv. Sie ist eine Stiftung und in der Branche «Betreiben von Pensionskassen» tätig.
- Das Management der Organisation Pensionskasse der Oederlin AG besteht aus 3 Personen.
- Die Organisation hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 15.06.2023 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
- Die Organisation ist im Handelsregister des Kantons AG unter der UID CHE-109.715.152 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
03.08.1929
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Obersiggenthal
Handelsregisteramt
AG
Handelsregister-Nummer
CH-400.7.914.117-9
UID/MWST
CHE-109.715.152
Branche
Betreiben von Pensionskassen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Vorsorge zugunsten der Arbeitnehmer sowie deren Hinterbliebenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod gemäss dem jeweils in Kraft befindlichen Reglement.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Basel | 10.12.2007 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Angestellten-Pensionskasse der Oederlin AG
- Angestellten-Pensionskasse der AG Oederlin & Cie
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Pensionskasse der Oederlin AG
Publikationsnummer: HR02-1005769465, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Pensionskasse der Oederlin AG, in Obersiggenthal, CHE-109.715.152, Stiftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2017, Publ. 3288199).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Dr. Thomas, von Hägglingen, in Wettingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brugg].
Publikationsnummer: 3288199, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Pensionskasse der Oederlin AG, in Obersiggenthal, CHE-109.715.152, Stiftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2016, Publ. 2891673).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Guido, von Hägglingen, in Baden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Härri, Reinhard, von Birrwil, in Schinznach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Josef, von Freienwil, in , in Freienwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halter, Brigitte, von Beinwil am See, in Baden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2891673, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Pensionskasse der Oederlin AG, in Obersiggenthal, CHE-109.715.152, Stiftung (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2016, Publ. 2765937).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Guido, von Hägglingen, in Baden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Dr. Thomas, von Hägglingen, in Brugg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Härri, Reinhard, von Birrwil, in Schinznach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Windisch].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.