Auskünfte zu Orell Füssli Thalia AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Orell Füssli Thalia AG
- Orell Füssli Thalia AG hat den Sitz in Zürich, ist aktiv und im Bereich «Handel (Freizeitwaren)» tätig.
- Die Firma wurde am 13.06.2013 gegründet.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 26.02.2020. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die im Handelsregister ZH eingetragene UID lautet CHE-172.909.619.
- Beim IGE wurden 36 Marken oder Gesuche von der Firma Orell Füssli Thalia AG eingetragen.
- Unternehmen mit derselben Adresse wie Orell Füssli Thalia AG: Delivros Orell Füssli AG, Orell Füssli AG, Orell Füssli Buchhandlungs AG.
Management (6)
neueste Verwaltungsräte
Daniel Georg Link,
Pascal Schneebeli,
Jürg Anton Bodenmann,
Maximilian Hugendubel,
Michael Busch
neuste Zeichnungsberechtigte
Daniel Georg Link,
Pascal Schneebeli,
Simona Pfister-Flammer,
Jürg Anton Bodenmann,
Maximilian Hugendubel
Geschäftsleitung
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
13.06.2013
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.039.258-6
UID/MWST
CHE-172.909.619
Branche
Handel (Freizeitwaren)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Büchern, Büchern in elektronischer Form (E-Books), elektronischen Medien, Text-, Ton- und Bildträgern sowie Wiedergabegeräten aller Art, EDV-Hard- und Software sowie mit verwandten Sortimenten im In- und Ausland sowie die Erbringung von Beratungs-, Management und anderen Dienstleistungen im Buchhandel und in verwandten Bereichen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sodann kann die Gesellschaft Rechte aller Art, insbesondere Patente und Lizenzen, erwerben, vergeben und auswerten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Im Weiteren kann sie für ihre Aktionäre oder für andere Gruppengesellschaften Sicherheiten bestellen und Garantien abgeben sowie ihren Aktionären oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewähren.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 15.10.2013 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Orell Füssli Thalia SA
- Orell Füssli Thalia Ltd
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Marken
Marke | Eintragungsdatum | Status | Nummer |
---|---|---|---|
21.03.2023 | aktiv | 14843/2022 | |
25.01.2022 | aktiv | 06063/2021 |
Neueste SHAB-Meldungen: Orell Füssli Thalia AG
Publikationsnummer: HR02-1004838837, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2019, Publ. 1004720175).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buyle, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Link, Daniel Georg, von Basel, in Stäfa, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004720175, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004559504).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneebeli, Pascal, von Ottenbach, in Sissach, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004559504, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2018, Publ. 1004485453).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 22.01.2019 Aktiven von CHF 635'200.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 auf die Delivros AG (neu: Delivros Orell Füssli AG), in Zürich (CHE-469.635.156).
Gegenleistung:
6352 Namenaktien zu CHF 100.00 der Delivros Orell Füssli AG.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.