Auskünfte zu OBRO AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber OBRO AG
- OBRO AG ist in der Branche «Erbringen von IT-Dienstleistungen» tätig und ist aktuell aktiv. Der Sitz ist in Zug.
- Die Firma wurde am 13.11.2017 gegründet und hat eine Person im Management.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 05.02.2020.
- Die gemeldete UID lautet CHE-270.171.300.
- An der gleichen Adresse sind 14 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: collaw group ag, dieInkasso AG, Graceline Holding AG.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
13.11.2017
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zug
Handelsregisteramt
ZG
Handelsregister-Nummer
CH-170.3.041.796-5
UID/MWST
CHE-270.171.300
Branche
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Entwicklung von Software sowie Erbringung der damit verbundenen Zusatzdienstleistungen Beratung, Verkauf, Wartung und Betrieb; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- OBRO SA
- OBRO Ltd.
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: OBRO AG
Publikationsnummer: HR02-1004822680, Handelsregister-Amt Zug, (170)
OBRO AG, in Zug, CHE-270.171.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2017, Publ. 3873021).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jehle, Manfred, von Zug, in Baar, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3873021, Handelsregister-Amt Zug, (170)
OBRO AG(OBRO SA) (OBRO Ltd.), in Zug, CHE-270.171.300, Baarerstrasse 99, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.11.2017.
Zweck:
Entwicklung von Software sowie Erbringung der damit verbundenen Zusatzdienstleistungen Beratung, Verkauf, Wartung und Betrieb;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Aktien:
500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienregister verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 03.11.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Odermatt, Patrik, von Emmen, in Hirzel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jehle, Manfred, von Zug, in Baar, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.