Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu OARIS AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
12.08.1994
Löschung im Handelsregister
29.05.2018
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Urdorf
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.4.000.594-9
UID/MWST
CHE-102.251.861
Branche
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Betriebsorganisation sowie die Herstellung und den Vertrieb von Waren aller Art in den Bereichen EDV-Hard- und Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, und gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilien erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben und Geschäfte eingehen, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Fecker Treuhand & Revision GmbH | Felben-Wellhausen | 02.07.2012 | 28.05.2018 | |
Bruni Treuhand GmbH | Sarnen | 23.05.2005 | 01.07.2012 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Oaris Consulting GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: OARIS AG
Publikationsnummer: 4254171, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
OARIS AG, in Urdorf, CHE-102.251.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2017, Publ. 3537789). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die MACD AG, in Maur (CHE- 113.711.571), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 3537789, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 96 vom 18.05.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 17'087 vom 15.05.2017 OARIS AG, in Urdorf, CHE-102.251.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2017, Publ. 3529411).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Macdonald, George, britischer Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Mcdonald, George, britischer Staatsangehöriger].
Publikationsnummer: 3529411, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
OARIS AG, in Urdorf, CHE-102.251.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2012, Publ. 6745890).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reist, Andreas, von Oberburg, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mcdonald, George, britischer Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meister, Kurt, von Matzendorf, in Unterlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Fecker Treuhand & Revision GmbH (CHE-248.329.741), in Felben-Wellhausen, Revisionsstelle [bisher: Fecker Treuhand & Revision GmbH (CH-440.4.025.239-7)].