Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o Viktor Burri
Hofmättli 7
3661 Uetendorf
Auskünfte zu O15 Beteiligungen AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
04.11.2011
Löschung im Handelsregister
30.06.2020
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Uetendorf
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-036.3.052.178-8
UID/MWST
CHE-253.609.531
Branche
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie das Führen, Halten und Verwalten von Beteiligungen, das Erbringen von damit zusammenhängenden oder ähnlichen Dienstleistungen sowie das Ausführen von Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmen erwerben. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und Liegenschaften kaufen und verkaufen.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: O15 Beteiligungen AG
Publikationsnummer: HR03-1004923792, Handelsregister-Amt Bern, (36)
O15 Beteiligungen AG, in Uetendorf, CHE-253.609.531, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2012, S.0, Publ. 6494360). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die VT Beteiligungen AG, in Uetendorf (CHE-108.128.710), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 6494360, Handelsregister-Amt Bern, (36)
O15 Beteiligungen AG, in Burgdorf, CH-036.3.052.178-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2011, S. 0, Publ. 6408910).
Statutenänderung:
20.12.2011.
Sitz neu:
Uetendorf.
Domizil neu:
c/o Viktor Burri, Hofmättli 7, 3661 Uetendorf.
Aktien neu:
40'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 6'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keiser, Silvia, von Zürich und Reitnau, in Herzogenbuchsee, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Viktor, von Schwarzenburg, in Uetendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Burri, Tobias, von Basel, in Uetendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Urs, von Aarau und Meisterschwanden, in Matten bei Interlaken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6408910, Handelsregister-Amt Bern, (36)
O15 Beteiligungen AG, in Burgdorf, CH-036.3.052.178-8, c/o Forum für Treuhand AG, Bahnhofstrasse 94, 3400 Burgdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.11.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie das Führen, Halten und Verwalten von Beteiligungen, das Erbringen von damit zusammenhängenden oder ähnlichen Dienstleistungen sowie das Ausführen von Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmen erwerben. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und Liegenschaften kaufen und verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Gemäss Erklärung vom 03.11.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fischer, Urs, von Aarau und Meisterschwanden, in Matten bei Interlaken, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Keiser, Silvia, von Zürich und Reitnau, in Herzogenbuchsee, Mitglied, mit Einzelunterschrift.