Adresse
c/o Nordberg AG
Prattelerstrasse 3
4132 Muttenz
Auskünfte zu Musikhaus & Musikschule Bonvicini AG in Liquidation
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Musikhaus & Musikschule Bonvicini AG in Liquidation
- Musikhaus & Musikschule Bonvicini AG in Liquidation mit Sitz in Muttenz ist in Liquidation. Musikhaus & Musikschule Bonvicini AG in Liquidation ist im Bereich «Handel (Güter für den Haushalt und Privatgebrauch)» tätig.
- Im Management ist eine aktive Person eingetragen.
- Die Firma änderte den Handelsregistereintrag zuletzt am 11.07.2024, unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons BL unter der UID CHE-101.144.702 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
10.05.1960
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Muttenz
Handelsregisteramt
BL
Handelsregister-Nummer
CH-270.3.004.183-3
UID/MWST
CHE-101.144.702
Branche
Handel (Güter für den Haushalt und Privatgebrauch)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Musikinstrumenten und Musiknoten sowie den Betrieb einer Musikschule. Die Gesellschaft kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Liegenschaften erwerben oder veräussern und überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (3)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
L & L Revision GmbH in Liquidation | Basel | 17.06.2009 | 23.06.2013 | |
S4K TREUHAND AG | Binningen | 23.04.2007 | 16.06.2009 | |
Urs Schmid Treuhand | Aesch (BL) | <2004 | 22.04.2007 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Musikhaus & Musikschule Bonvicini AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Musikhaus & Musikschule Bonvicini AG in Liquidation
Publikationsnummer: LS01-0000048600, Handelsregister-Amt Basel-Stadt
Rubrik: Liquidationsschuldenrufe Unterrubrik: Liquidationsschuldenruf einer Aktiengesellschaft Publikationsdatum: SHAB 11.07.2024 Öffentlich einsehbar bis: 11.07.2029 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Dr. iur. Lienhard Meyer, Elisabethenstrasse 2, 4051 Basel Im Auftrag von: Musikhaus & Musikschule Bonvicini AG in Liquidation Liquidationsschuldenruf Musikhaus & Musikschule Bonvicini AG in Liquidation Organisation in Auflösung: Musikhaus & Musikschule Bonvicini AG in Liquidation CHE-101.144.702 c/o: Nordberg AG Prattelerstrasse 3
Musikhaus & Musikschule Bonvicini AG in Liquidation c/o Nordberg AG Prattelerstrasse 3
Publikationsnummer: HR02-1006080796, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Musikhaus & Musikschule Bonvicini AG, in Muttenz, CHE-101.144.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4170399).
Firma neu:
Musikhaus & Musikschule Bonvicini AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist gemäss Art. 685a Abs. 3 OR von Gesetzes wegen aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.06.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeger, Silvia, von Muttenz, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4170399, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Musikhaus & Musikschule Bonvicini AG, in Muttenz, CHE-101.144.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3890851).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeger, Silvia, von Muttenz, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.