Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o aoconsulting gmbh
Seefeldstrasse 25
8008 Zürich
Auskünfte zu Moneyline Telerate (Switzerland) GmbH in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
24.09.2002
Löschung im Handelsregister
11.08.2008
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.4.025.742-9
UID/MWST
CHE-109.807.682
Branche
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Sammeln, Bereitstellung und Verkauf von Finanz-, Markt- und anderen Wirtschaftsinformationen, Entwicklung, Verkauf und Vermietung von Computern und Peripheriegeräten; Entwicklung, Verkauf und entgeltliche Überlassung von Computer Software; Veröffentlichung und Verkauf von Drucksachen; kann alle Geschäfte tätigen, die ihrem Zweck förderlich sind oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, Patente, Lizenzen, Know-how und Handelsmarken erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, Liegenschaften, Beteiligungen und Wertschriften erwerben, belasten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich mit anderen Unternehmen zusammenschliessen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Zürich | <2004 | 21.11.2004 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Moneyline Telerate Switzerland GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Moneyline Telerate (Switzerland) GmbH in Liquidation
Publikationsnummer: 4607304, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Moneyline Telerate (Switzerland) GmbH in Liquidation, in Zürich, CH-020.4.025.742-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2007, S. 23, Publ. 4092524). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten vom 19.04.2008 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.
Publikationsnummer: 4092524, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Moneyline Telerate (Switzerland) GmbH, in Zürich, CH-020.4.025.742-9, Sammeln von Finanzinformationen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2006, S. 20, Publ. 3253442).
Firma neu:
Moneyline Telerate (Switzerland) GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o aoconsulting gmbh, Seefeldstrasse 25, 8008 Zürich. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom vom 02.08.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ableman, Adam J., amerikanischer Staatsangehöriger, in Brooklin (NY, US), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Kokshoorn, Robertus Johannes Leonardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Coppet, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Russo, Alexander, amerikanischer Staatsangehöriger, in Franklin Lakes (NJ, US), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
aoconsulting gmbh, in Zürich, Liquidatorin.
Publikationsnummer: 3253442, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Moneyline Telerate (Switzerland) GmbH, in Zürich, CH-020.4.025.742-9, Sammeln von Finanzinformationen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2004, S. 21, Publ. 2552604).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Battista, Bernard F., Bürger der USA, in Staten Island (NY/USA), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schütz, Paul Niklaus, von Häggenschwil, in Männedorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Jeffrey, Douglas John, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (UK), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Channa, Bhajan Singh, britischer Staatsangehöriger, in Essex (UK), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ableman, Adam J., amerikanischer Staatsangehöriger, in Brooklin (NY, US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kokshoorn, Robertus Johannes Leonardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Coppet, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Russo, Alexander, amerikanischer Staatsangehöriger, in Franklin Lakes (NJ, US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.