Hauptsitz
Weitere Zweigniederlassungen (22)
Auskünfte zu Möbel-Pfister AG, Zweigniederlassung Emmen
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Möbel-Pfister AG, Zweigniederlassung Emmen
- Möbel-Pfister AG, Zweigniederlassung Emmen ist aktuell aktiv und in der Branche Handel (Güter für den Haushalt und Privatgebrauch) tätig. Der Sitz liegt in Emmenbrücke.
- Das Management der am 02.06.2005 gegründeten Firma Möbel-Pfister AG, Zweigniederlassung Emmen besteht aus einer Person.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 25.10.2017.
- Die gemeldete UID lautet CHE-320.591.942.
Management (1)
kein oberstes Verwaltungsorgan, siehe Hauptsitz
neuste Zeichnungsberechtigte
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
02.06.2005
Rechtsform
Zweigniederlassung mit Hauptsitz in CH
Rechtssitz der Firma
Emmen
Handelsregisteramt
LU
Handelsregister-Nummer
CH-100.9.785.258-9
UID/MWST
CHE-320.591.942
CHE-105.931.018 MWST
Branche
Handel (Güter für den Haushalt und Privatgebrauch)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Einrichtungsgegenständen aller Art; Beteiligungen; Erbringung von Dienstleistungen aller Art innerhalb der Unternehmensgruppe Möbel-Pfister; Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften. Angaben zur Zweigniederlassung: Verwaltungsratsbeschluss betreffend Errichtung der Zweigniederlassung: 28.05.2002.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Mobili Pfister SA, Sucursale di Emmen
- Pfister Meubles SA, Succursale d'Emmen
- Möbel-Pfister Ltd, Emmen Branch
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Möbel-Pfister AG, Zweigniederlassung Emmen
Publikationsnummer: 3830357, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Möbel-Pfister AG, Zweigniederlassung Emmen, in Emmen, CHE-320.591.942, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2008, Publ. 4722784).
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-105.931.018.
Firma Hauptsitz neu:
Möbel-Pfister AG (Pfister Meubles SA) (Mobili Pfister SA) (Möbel-Pfister Ltd) [bisher: Firma Hauptsitz: Möbel-Pfister AG (Pfister Meubles SA) (Mobili Pfister SA) (Möbel-Pfister Ltd) (CH-400.3.921.008-0)].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Notter, Vitus, von Boswil, in Bremgarten (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Stephan, von Rothenthurm, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4722784, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Möbel-Pfister AG, Zweigniederlassung Emmen, in Emmen, CH-100.9.785.258-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2007, S. 9, Publ. 4197886).
mit Hauptsitz in:
Suhr.
Firma Hauptsitz:
Möbel-Pfister AG (Pfister Meubles SA) (Mobili Pfister SA) (Möbel-Pfister Ltd) (CH-400.3.921.008-0).
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Datum Handelsregistereintragung Hauptsitz wird von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d. HRegV gestrichen.].
Zweck Hauptsitz:
[Zweck wird von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d. HRegV gestrichen.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Die Zeichnungsberechtigten werden infolge Art. 110 HRegV gestrichen (ausgenommen Patrick Brunner und Andreas Kyburz).].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peternier, René, von Solothurn und Zofingen, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bohner, Urs, von Wiedlisbach, in Wangen an der Aare, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Born, Alexis, von Niederbipp, in Zuchwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gebert, René, von Gommiswald, in Gränichen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geissbühler, Jörg, von Langnau im Emmental, in Oensingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Patrick, von Fulenbach, in Hägendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Bernhard, von Langnau im Emmental, in Unterkulm, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bencivenga, Bruno, italienischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisiger, Charles, von Messen, in Bottenwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kyburz, Andreas, von Erlinsbach AG, in Erlinsbach SO, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graetz, Dr. Wolfhard, deutscher Staatsangehöriger, in Monte Carlo (MC), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fleischmann, Meinrad, von Altendorf, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Christine, von Rüti ZH, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4197886, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Möbel-Pfister AG, Zweigniederlassung Emmen, in Emmen, CH-100.9.785.258-9, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Einrichtungsgegenständen aller Art, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2007, S. 9, Publ. 3865166).
mit Hauptsitz in:
Suhr.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gamper, Dr. Herbert, italienischer Staatsangehöriger, in Klausen (IT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graetz, Dr. Wolfhard, deutscher Staatsangehöriger, in Monte Carlo (MC), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Fleischmann, Meinrad, von Altendorf, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Christine, von Rüti ZH, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.