Auskünfte zu Milchhüsli Lausen Immobilien AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Milchhüsli Lausen Immobilien AG
- Milchhüsli Lausen Immobilien AG mit Sitz in Lausen ist aktiv. Milchhüsli Lausen Immobilien AG ist im Bereich «Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen» tätig.
- Die Firma wurde am 11.03.1899 gegründet und hat 6 Personen im Management.
- Die Firma hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 22.07.2024 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
- Im Handelsregister ist die Firma Milchhüsli Lausen Immobilien AG unter UID CHE-107.784.886 eingetragen.
Management (6)
neueste Verwaltungsräte
Dieter Gysin,
Markus Gisin,
Christian Gerber,
Heinz Plattner,
Rudolf Gysin
neuste Zeichnungsberechtigte
Dieter Gysin,
Markus Gisin,
Christian Gerber,
Heinz Plattner,
Rudolf Gysin
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
11.03.1899
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Lausen
Handelsregisteramt
BL
Handelsregister-Nummer
CH-280.5.910.395-0
UID/MWST
CHE-107.784.886
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, die Verwaltung, den Erwerb und die Veräusserung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Milchgenossenschaft Lausen
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Milchhüsli Lausen Immobilien AG
Publikationsnummer: HR02-1006090463, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Milchgenossenschaft Lausen, in Lausen, CHE-107.784.886, Genossenschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005284910).
Statutenänderung:
05.06.2024.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 05.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 2'235'757.17 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'280'077.60 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Genossenschafter erhalten 120 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Milchhüsli Lausen Immobilien AG.
Domizil neu:
Wolfgasse 7, 4415 Lausen.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, die Verwaltung, den Erwerb und die Veräusserung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00.
Aktien neu:
120 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Persönliche und solidarische Haftung der Mitglieder sowie Nachschusspflicht im Verhältnis der eingelieferten Milch.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Melina, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Münchenstein, Mitglied der Verwaltung, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisin, Markus, von Rickenbach (BL), in Lausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gisin-Christen, Markus, unbekannte Staatsangehörigkeit, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gysin, Dieter, von Liestal, in Lausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Christian, von Langnau im Emmental, in Lausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gerber-Knecht, Christian, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gysin, Rudolf, von Liestal, in Lausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gysin-Weber, Rudolf, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Plattner, Heinz, von Lausen, in Lausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Martin, von Lausen, in Lausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Milchgenossenschaft Lausen, in L a u s e n , Wahrung und Förderung der Interessen ihrer Mitglieder durch bestmögliche Verwertung der Milch, Genossenschaft (SHAB Nr. 285 vom 04.12.1968, S. 2629).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysin-Lüdi, Wilhelm, von Liestal, in Lausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber-Reinhard, Rudolf, von Langnau im Emmental, in Lausen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfelfinger, Werner, von Gelterkinden, in Lausen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel-Müller, Peter, von Lausen, in Lausen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Madörin-Kammermann, Oswald, von Lausen, in Lausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber-Knecht, Christian, von Langnau im Emmental, in Lausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysin-Weber, Rudolf, von Liestal, in Lausen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisin-Christen, Markus, von Rickenbach BL, in Lausen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Daniel, von Hubersdorf, in Ramlinsburg, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plattner, Paul, von Lausen, in Lausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weibel, Martin, von Lausen, in Lausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.