Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o Susanne Leiser-Moser
Niederriedstrasse 51
3282 Bargen BE
Auskünfte zu Milchgenossenschaft Bargen in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
11.09.1891
Löschung im Handelsregister
16.09.2015
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Bargen (BE)
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-073.5.003.315-8
UID/MWST
CHE-102.092.172
Branche
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Sie bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch: eine möglichst vorteilhafte Sammlung der Milch und deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften; die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität der Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen; sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten; die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Milchgenossenschaft Bargen
- Käsereigenossenschaft Bargen
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Milchgenossenschaft Bargen in Liquidation
Publikationsnummer: 2375121, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Milchgenossenschaft Bargen in Liquidation, in Bargen BE, CHE-102.092.172, Genossenschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2013, Publ. 1056243). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 1056243, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Milchgenossenschaft Bargen, in Bargen BE, CH-073.5.003.315-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2011, Publ. 6311150).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Bargen in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Susanne Leiser-Moser, Niederriedstrasse 51, 3282 Bargen BE. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.05.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Thomas, von Siselen, in Bargen BE, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder dem Sekretär];
Leiser, Peter, von Seedorf BE, in Bargen BE, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mt dem Kassier oder dem Sekretär];
Känel-Beck, Edith, von Bargen BE, in Bargen BE, Mitglied und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Leiser-Moser, Susanne, von Seedorf BE, in Bargen BE, Mitglied und Kassierin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Scheidegger, Rudolf, von Sumiswald, in Bargen BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 6311150, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Milchgenossenschaft Bargen, in Bargen BE, CH-073.5.003.315-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2010, S. 2, Publ. 5544542).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Rudolf, von Bargen BE, in Bargen BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder dem Sekretär.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Thomas, von Siselen, in Bargen BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder dem Sekretär [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder dem Sekretär];
Leiser, Peter, von Seedorf BE, in Bargen BE, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mt dem Kassier oder dem Sekretär [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Scheidegger, Rudolf, von Sumiswald, in Bargen BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.