Zweigniederlassungen (1)
Auskünfte zu Medici & Sprecher AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Medici & Sprecher AG
- Medici & Sprecher AG mit Sitz in Kriens ist aktiv. Medici & Sprecher AG ist im Bereich «Durchführung von Arbeitskraftvermittlung» tätig.
- Die Firma wurde am 28.04.1997 gegründet und hat 2 Personen im Management.
- Unter Meldungen sehen Sie alle Anpassungen des Handelsregistereintrages. Die letzte Anpassung gab es am 24.11.2021.
- Die UID der Firma lautet CHE-106.833.140.
- Es sind 21 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: ALMAAS Personal Consulting GmbH, Aregger Schleiss Bucheli AG für Wirtschaftsberatung, Bülach Gate Kriens AG.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
28.04.1997
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Kriens
Handelsregisteramt
LU
Handelsregister-Nummer
CH-120.3.000.960-9
UID/MWST
CHE-106.833.140
Branche
Durchführung von Arbeitskraftvermittlung
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Betrieb einer Beratungsfirma in allen Fragen des normativen, strategischen und operativen Personalmanagements, insbesondere in der Suche und Selektion von Fachspezialisten und Führungskräften; Beteiligungen; Erwerb, Belastung und Veräusserung von Grundeigentum.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Altdorf (UR) | <2004 | 24.02.2011 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Medici & Sprecher AG
Publikationsnummer: HR02-1005341108, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Medici & Sprecher AG, in Kriens, CHE-106.833.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2018, Publ. 4228589).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurkirchen, Renato, von Kriens, in Adligenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inniger, Bernhard, von Adelboden, in Möhlin, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4228279, Handelsregister-Amt Uri, (120)
Medici & Sprecher AG, in Altdorf (UR), CHE-106.833.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2014, Publ. 1278097). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Kriens im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Uri von Amtes wegen gelöscht.
Publikationsnummer: 4228589, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Medici & Sprecher AG, bisher in Altdorf (UR), CHE-106.833.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2014, Publ. 1278097).
Statutenänderung:
30.04.2018.
Sitz neu:
Kriens.
Domizil neu:
Arsenalstrasse 40, 6010 Kriens.
Zweck neu:
Betrieb einer Beratungsfirma in allen Fragen des normativen, strategischen und operativen Personalmanagements, insbesondere in der Suche und Selektion von Fachspezialisten und Führungskräften;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung und Veräusserung von Grundeigentum.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Medici, Marzio, von Mendrisio, in Bürglen (UR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurkirchen, Renato, von Kriens, in Adligenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kunz, Philipp, von Kriens, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Kriens].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.