Auskünfte zu Maison Goût GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Maison Goût GmbH
- Maison Goût GmbH aus Luzern ist im Bereich «Betreiben einer Bäckerei» tätig und aktiv.
- Das Management der am 10.08.2010 gegründeten Firma Maison Goût GmbH besteht aus 2 Personen.
- Am 22.08.2014 wurde der Handelsregistereintrag der Firma zuletzt geändert. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Maison Goût GmbH ist im Kanton LU unter der UID CHE-115.891.840 eingetragen.
- Unternehmen mit der gleichen Adresse: Boutique Laufsteg GmbH, DB-UNIQ GmbH, Genossenschaft Casa d'Italia Lucerna.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
10.08.2010
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Luzern
Handelsregisteramt
LU
Handelsregister-Nummer
CH-100.4.791.773-0
UID/MWST
CHE-115.891.840
Branche
Betreiben einer Bäckerei
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Produktion und Verkauf von Backwaren und deren Randsortimenten; Erbringung von Dienstleistungen im Gastgewerbe und Produktion von Produkten im Heim- und Hauswarensegment; Erstellung von Büchern in diesen Bereichen; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Maison Goût GmbH
Publikationsnummer: 1676985, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Maison Goût GmbH, in Luzern, CHE-115.891.840, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 23.11.2012, Publ. 6945434).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haindl, Fabian, von Kriens, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schnüriger, Pascal, von Kriens und Lauerz, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmür, Roger, von Luzern, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rojko, Pascal, von Root, in Meggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 6945434, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Maison Goût GmbH, in Luzern, CH-100.4.791.773-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 29.02.2012, Publ. 6573708).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Patrizia, von Kriens, in Kriens, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haindl, Fabian, von Kriens, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schnüriger, Pascal, von Kriens und Lauerz, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 6573708, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Maison Goût GmbH, in Luzern, CH-100.4.791.773-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2011, S. 0, Publ. 6328432).
Domizil neu:
Morgartenstrasse 7, 6003 Luzern .
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frener, Marianne, von Luzern, in Luzern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Patrizia, von Kriens, in Kriens, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Kriens und Lüterkofen-Ichertswil, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Haindl, Fabian, von Kriens, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schnüriger, Pascal, von Kriens und Lauerz, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.