Auskünfte zu Magmos GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Magmos GmbH
- Magmos GmbH ist in der Branche «Handel (Konsumgüter)» tätig und ist aktuell aktiv. Der Sitz ist in Zürich.
- Die Firma wurde am 11.09.2008 gegründet.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 04.06.2021.
- Die gemeldete UID ist CHE-114.494.459.
- Unternehmen mit der gleichen Adresse: entechma GmbH, Fibula GmbH, Hanina Salon, Inh. Abas.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
11.09.2008
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.4.038.564-0
UID/MWST
CHE-114.494.459
Branche
Handel (Konsumgüter)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Kosmetikartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Magmos GmbH
Publikationsnummer: HR02-1005206439, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Magmos GmbH, in Zürich, CHE-114.494.459, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2019, Publ. 1004691027).
Domizil neu:
Schwamendingenstrasse 42, 8050 Zürich.
Publikationsnummer: HR02-1004691027, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Magmos GmbH, in Zürich, CHE-114.494.459, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004513574).
Statutenänderung:
02.07.2019.
Domizil neu:
Langwiesstrasse 9, 8050 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Kosmetikartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fitze, Daniel, von Bühler, in Laufen-Uhwiesen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guedes Teixeira Cucuzza, Maria Odília, portugiesische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1004513574, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Magmos GmbH, in Zürich, CHE-114.494.459, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2008, Publ. 4654888).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inforis AG (CH-020.3.020.539-7), in Zürich, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Flury, Andreas, von Saas und St. Gallen, in Wangen-Brüttisellen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ;
Müntener, Werner, von Buchs SG und Sevelen, in Zürich, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fitze, Daniel, von Bühler, in Laufen-Uhwiesen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.