Auskünfte zu Lungenliga Ost
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Lungenliga Ost
- Lungenliga Ost hat den Sitz in St. Gallen, ist aktiv und im Bereich «Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen» tätig.
- Lungenliga Ost wurde am 22.04.1926 gegründet.
- Die Organisation hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 08.07.2024 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
- Lungenliga Ost ist im Kanton SG unter der UID CHE-105.864.557 eingetragen.
Management (12)
neueste Vorstandsmitglieder
Dr. Susanne Pohle,
Franz Bach,
Martha Storchenegger-Scherrer,
Mathias Johannes Cajochen,
Dr. Maurus Pfister
neuste Zeichnungsberechtigte
Claudia Akermann,
Anita Buchegger Eckerlein,
Markus Osterwalder,
Seraina von Salis,
Dr. Maurus Pfister
Geschäftsleitung
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
22.04.1926
Rechtsform
Verein
Rechtssitz der Firma
St. Gallen
Handelsregisteramt
SG
Handelsregister-Nummer
CH-320.6.009.701-3
UID/MWST
CHE-105.864.557
Branche
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Grundauftrag und Zweck der Lungenliga Ost ist die nachhaltige Behandlung und Betreuung von Menschen mit Lungenkrankheiten und atembezogenen Schlafstörungen. Sie erfüllt ihre Aufgabe selbständig in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft, mit Kliniken, Behörden und anderen Organisationen in der Ostschweiz und im Fürstentum Liechtenstein.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
FEY Audit & Consulting AG | St. Gallen | 20.09.2017 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Lungenliga St.Gallen - Appenzell
- LUNGENLIGA ST. GALLEN
- St. Gallische Lungenliga
- St.Gallische Lungenliga.
- St. Gallische Liga zur Bekämpfung von Tuberkulose und Lungen-Krankheiten.
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Lungenliga Ost
Publikationsnummer: HR02-1006078471, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Lungenliga St.Gallen - Appenzell, in St. Gallen, CHE-105.864.557, Verein (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2024, Publ. 1006070267).
Statutenänderung:
28.05.2024.
Name neu:
Lungenliga Ost.
Zweck neu:
Grundauftrag und Zweck der Lungenliga Ost ist die nachhaltige Behandlung und Betreuung von Menschen mit Lungenkrankheiten und atembezogenen Schlafstörungen. Sie erfüllt ihre Aufgabe selbständig in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft, mit Kliniken, Behörden und anderen Organisationen in der Ostschweiz und im Fürstentum Liechtenstein. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoch, Dr. Otto, von Herisau, in Herisau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Irma, von Marbach SG, in Marbach SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pohle, Dr. Susanne, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005846913, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Lungenliga St.Gallen - Appenzell, in St. Gallen, CHE-105.864.557, Verein (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2022, Publ. 1005634706).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldburger, Dr. Renato, von Teufen AR, in Wolfhalden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Gunten, Othmar, von Sigriswil, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kofmel Ehrenzeller, Dr. Sabine, von Metzerlen-Mariastein, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schoch, Dr. Otto, von Herisau, in Herisau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bach, Franz, von Eschenz, in Speicher, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 1265325, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
LUNGENLIGA ST. GALLEN, in St. Gallen, CHE-105.864.557, Verein (SHAB Nr. 187 vom 30.09.2003, S. 9, Publ. 1192562).
Domizil neu:
Kolumbanstrasse 2, 9008 St. Gallen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barben, Dr. Jörg, von Spiez, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Spiez und Thalwil, Präsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Paky, Andreas, von Appenzell, in St. Gallen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Gaudenz, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brutsche, Prof. Dr. Martin, von Naters, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graf, Irma, von Marbach SG, in Marbach SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knoblauch, Dr. Andreas, von Winterthur, in Goldach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kofmel Ehrenzeller, Dr. Sabine, von Metzerlen-Mariastein, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schoch, Dr. Otto, von Herisau, in Herisau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Segmüller-Weber, Eva, von Altstätten, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eberle, Bruno, von Häggenschwil, in Herisau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Berchtold, Anita, von Schmiedrued und St. Margrethen, in Steinach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.