Auskünfte zu LGF Holding AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber LGF Holding AG
- LGF Holding AG aus Kriegstetten ist im Bereich «Betreiben von Beteiligungsgesellschaften» tätig und aktiv.
- LGF Holding AG hat eine Person im Management.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 18.01.2024.
- Die UID der Firma lautet CHE-400.134.298.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
28.01.2016
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Kriegstetten
Handelsregisteramt
SO
Handelsregister-Nummer
CH-241.3.014.364-2
UID/MWST
CHE-400.134.298
Branche
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erwerb, Halten und Veräusserung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen und übt damit zusammenhängend Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben aus. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, alle Geschäfte eingehen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, ferner alle anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: LGF Holding AG
Publikationsnummer: HR02-1005937801, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
LGF Holding AG, in Kriegstetten, CHE-400.134.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2633793).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Daniel, von Unterentfelden, in Obergerlafingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Erich, von Glarus Nord, in Halten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2633793, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
LGF Holding AG, in Kriegstetten, CHE-400.134.298, Oekingenstrasse 12, 4566 Kriegstetten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.01.2016.
Zweck:
Erwerb, Halten und Veräusserung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen und übt damit zusammenhängend Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben aus. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, alle Geschäfte eingehen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, ferner alle anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 08.01.2016 1'200 Namenaktien zu CHF 100.00 der 'LGF Informatik AG', in Kriegstetten ( CHE-106.819.281), wofür 120 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 08.01.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Frei, Daniel, von Unterentfelden, in Obergerlafingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Landolt, Erich, von Glarus Nord, in Halten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.