Adresse
c/o Yves Nicolier
Rue du Château 5
1580 Avenches
Auskünfte zu "LES SAVOIES" Société coopérative d'habitation d'intérêt public
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber "LES SAVOIES" Société coopérative d'habitation d'intérêt public
- "LES SAVOIES" Société coopérative d'habitation d'intérêt public in Avenches ist eine Genossenschaft aus dem Bereich «Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen». "LES SAVOIES" Société coopérative d'habitation d'intérêt public ist aktiv.
- "LES SAVOIES" Société coopérative d'habitation d'intérêt public hat 5 Personen im Management.
- Der Handelsregistereintrag der Organisation wurde zuletzt am 04.10.2022 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- Die gemeldete UID lautet CHE-114.258.976.
Management (5)
neueste Mitglieder der Verwaltung
Christophe Tombez,
Carine Mazenod,
Claude André Bessard,
Mireille Schär,
Yves Nicolier
neuste Zeichnungsberechtigte
Christophe Tombez,
Carine Mazenod,
Claude André Bessard,
Mireille Schär,
Yves Nicolier
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
15.04.2008
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Avenches
Handelsregisteramt
VD
Handelsregister-Nummer
CH-550.1.053.870-1
UID/MWST
CHE-114.258.976
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
De favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques déterminés de ses membres, et ce sous forme d'entraide, grâce à l'encouragement et la construction de logements locatifs à un prix avantageux, ou des logements destinés à des personnes profitant d'aides sociales.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Fiduconsult Fribourg SA | Fribourg | 15.07.2016 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
FICOGERE ROMANDIE SA | Fribourg | 21.04.2008 | 14.07.2016 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Les Savoies, coopérative d'habitation d'intérêt public
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: "LES SAVOIES" Société coopérative d'habitation d'intérêt public
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005575255, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Les Savoies, coopérative d'habitation d'intérêt public, à Vully-les-Lacs, CHE-114.258.976 (FOSC du 12.09.2019, p. 0/1004715026). Statuts modifiés le 19.05.2022.
Nouvelle raison de commerce:
"LES SAVOIES" Société coopérative d'habitation d'intérêt public. Siège transféré à Avenches.
Nouvelle adresse:
Rue du Château 5, c/o Yves Nicolier, 1580 Oleyres. L'autre adresse, Rue du Château 5, c/o Yves Nicolier, 1580 Oleyres, est radiée. Gaillet Marlise n'est plus administratrice;
sa signature est radiée. Nicolier Yves est maintenant de et à Avenches. Bessard Claude est maintenant de et à Vully-les-Lacs. Tombez Christophe, de et à Vully-les-Lacs, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux, avec le président ou le vice-président.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.