Auskünfte zu L + R Dienstleistungen GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber L + R Dienstleistungen GmbH
- L + R Dienstleistungen GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Willisau. L + R Dienstleistungen GmbH gehört zur Branche «Malereibetrieb» und ist aktuell aktiv.
- L + R Dienstleistungen GmbH wurde am 02.12.2011 gegründet.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 11.07.2018.
- Im Handelsregister ist die Firma L + R Dienstleistungen GmbH unter UID CHE-300.503.685 eingetragen.
- Asia Wok Vu GmbH, D + H Dienstleistungen GmbH, Deluxe Garage Berisha haben die gleiche Adresse wie L + R Dienstleistungen GmbH.
Management (4)
Geschäftsleitung
Gerardina Bühler-Lardieri,
Laura Bühler,
Raffael Bühler,
Hans Peter Bühler
neuste Zeichnungsberechtigte
Gerardina Bühler-Lardieri,
Laura Bühler,
Raffael Bühler,
Hans Peter Bühler
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
02.12.2011
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Willisau
Handelsregisteramt
LU
Handelsregister-Nummer
CH-400.4.034.804-0
UID/MWST
CHE-300.503.685
Branche
Malereibetrieb
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Betrieb einer Generalunternehmung; Übernahme von Bauleitungen; Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien sowie Erbringung aller Dienstleistungen in diesen Bereichen; Beteiligungen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Maler Bühler GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: L + R Dienstleistungen GmbH
Publikationsnummer: 4351093, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Maler Bühler GmbH, in Willisau, CHE-300.503.685, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2014, Publ. 1833001).
Statutenänderung:
02.07.2018.
Firma neu:
L + R Dienstleistungen GmbH.
Zweck neu:
Betrieb einer Generalunternehmung;
Übernahme von Bauleitungen;
Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien sowie Erbringung aller Dienstleistungen in diesen Bereichen;
Beteiligungen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Hans Peter, von Willisau, in Willisau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bühler-Lardieri, Gerardina, italienische Staatsangehörige, in Willisau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bühler, Laura, von Willisau, in Willisau, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Bühler, Raffael, von Willisau, in Willisau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1833307, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Maler Bühler GmbH, in Oberentfelden, CHE-300.503.685, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2011, Publ. 6448390). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Willisau im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.
Publikationsnummer: 1833001, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Maler Bühler GmbH, bisher in Oberentfelden, CHE-300.503.685, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2011, Publ. 6448390).
Gründungsstatuten:
03.11.2011.
Statutenänderung:
27.10.2014.
Sitz neu:
Willisau.
Domizil neu:
Rossgassmoos 7, 6130 Willisau.
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierungsbestimmungen werden gestrichen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oner, Gökhan, von Willisau, in Willisau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Hans Peter, von Willisau, in Willisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Bühler, Hanspeter, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.