Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Hauptsitz
Weitere Zweigniederlassungen (1)
Auskünfte zu Kurmann Architekten AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
07.07.2000
Löschung im Handelsregister
02.02.2012
Rechtsform
Zweigniederlassung mit Hauptsitz in CH
Rechtssitz der Firma
Kerns
Handelsregisteramt
OW
Handelsregister-Nummer
CH-140.9.002.203-7
UID/MWST
CHE-347.700.974
Branche
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Unternehmens- und Privatpersonenberatung in architektonischen Belangen
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Kurmann Architekten AG
Publikationsnummer: 6531310, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Kurmann Architekten AG, in Kerns, CH-140.9.002.203-7, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2012, S. 0, Publ. 6511882).
mit Hauptsitz in:
Menznau. Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird ihr Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Publikationsnummer: 6511882, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Kurmann Architekten AG, in Kerns, CH-140.9.002.203-7, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 135 vom 13.07.2000, S. 4788).
mit Hauptsitz in:
Menznau.
Domizil neu:
Huwelgasse 4a, 6064 Kerns.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-100.3.023.772-8.
Statuten Hauptsitz neu:
[gestrichen: Statuten Hauptsitz: 10.05.2000].
Registrierung Hauptsitz neu:
[gestrichen] [bisher: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 09.06.2000].Zweck Hauptsitz neu: [gestrichen: Beratung von Unternehmungen und Privatpersonen in allen architektonischen Belangen;
Besorgung sämtlicher Arbeiten beim Bauen und Verkaufen von Immobilien;
Erwerb von Patenten und anderen Immaterialgüterrechten;
Abschluss von Lizenz- und Zusammenarbeitsverträgen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen;
sie kann Liegenschaften erwerben, halten, verwalten und veräussern.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
Infolge Änderung der Rechtsgrundlagen wird der Handelsregistereintrag an die Vorgaben von HRegV Art. 110 angepasst. Angaben zum Zweck und zur Vertretung dieser Zweigniederlassung sind auf der Registerkarte des Hauptsitzes ersichtlich. .
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurmann, Andreas, von Menznau, in Menznau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathis, Martin, von Wolfenschiessen, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Rotz, Peter, von Kerns, in Kerns, Mitglied und Leiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Kurmann Architekten AG, in K e r n s , Kägiswilerstrasse, 6064 Kerns, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Kurmann Architekten AG.
Rechtsnatur Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Menznau.
Statuten Hauptsitz:
10.05.2000.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
09.06.2000 [letzte Publikation: SHAB Nr. 116 vom 16.06.2000 Seite 4071].
Zweck Hauptsitz:
Beratung von Unternehmungen und Privatpersonen in allen architektonischen Belangen;
Besorgung sämtlicher Arbeiten beim Bauen und Verkaufen von Immobilien;
Erwerb von Patenten und anderen Immaterialgüterrechten;
Abschluss von Lizenz- und Zusammenarbeitsverträgen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen;
sie kann Liegenschaften erwerben, halten, verwalten und veräussern.
Eingetragene Personen:
Kurmann,Andreas, von Menznau, in Menznau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathis, Martin, von Wolfenschiessen, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Rotz, Peter, von Kerns, in Kerns, Mitglied und Leiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.