Auskünfte zu KROMA DISTRIBUTION PARTNERS AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber KROMA DISTRIBUTION PARTNERS AG
- KROMA DISTRIBUTION PARTNERS AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. KROMA DISTRIBUTION PARTNERS AG gehört zur Branche «Erbringen von Dienstleistungen für Banken und Kreditinstitute» und ist aktuell aktiv.
- KROMA DISTRIBUTION PARTNERS AG wurde am 01.10.2012 gegründet.
- Die Firma änderte den Handelsregistereintrag zuletzt am 19.04.2024, unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Firma KROMA DISTRIBUTION PARTNERS AG ist unter der UID CHE-185.163.378 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
01.10.2012
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-501.4.016.813-1
UID/MWST
CHE-185.163.378
Branche
Erbringen von Dienstleistungen für Banken und Kreditinstitute
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Finanzinstrumente verschiedener Art sowie Vermittlungstätigkeiten die sich ausschliesslich an institutionelle und professionelle Investoren richten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Beteiligungen erwerben oder Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, Vertretungen übernehmen sowie Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, oder welche die Anlage und Verwaltung des Geschäftsvermögens betreffen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilien in der Schweiz und im Ausland erwerben, verwalten und veräussern.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Lawin & Partners SA
- Landl Investment Consulting Sagl
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: KROMA DISTRIBUTION PARTNERS AG
Publikationsnummer: HR02-1006012844, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
KROMA DISTRIBUTION PARTNERS AG, in Zürich, CHE-185.163.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2023, Publ. 1005783986).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bhatia, Kamlesh Lakhmichand, indischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005783986, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Lawin & Partners SA, in Zürich, CHE-185.163.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2021, Publ. 1005167803).
Statutenänderung:
07.06.2023. 27.06.2023.
Firma neu:
KROMA DISTRIBUTION PARTNERS AG.
Domizil neu:
Südstrasse 36, 8008 Zürich.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Finanzinstrumente verschiedener Art sowie Vermittlungstätigkeiten die sich ausschliesslich an institutionelle und professionelle Investoren richten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Beteiligungen erwerben oder Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, Vertretungen übernehmen sowie Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, oder welche die Anlage und Verwaltung des Geschäftsvermögens betreffen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilien in der Schweiz und im Ausland erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer Landl, Andrea Brigitta, von Horgen, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bontognali, Jvan, von Faido, in Mezzovico-Vira, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zanovello, Siro, von St. Gallen, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sposato-Carnazza, Donatella, von Turbenthal, in Turbenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bhatia, Kamlesh Lakhmichand, indischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.