Auskünfte zu Karl Jakob Nachf. von J.J. Steiger sel. Erben AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Karl Jakob Nachf. von J.J. Steiger sel. Erben AG
- Karl Jakob Nachf. von J.J. Steiger sel. Erben AG mit Sitz in Basel ist aktiv. Karl Jakob Nachf. von J.J. Steiger sel. Erben AG ist im Bereich «Betreiben einer Bäckerei» tätig.
- Im Management sind 2 aktive Personen eingetragen. Gegründet wurde die Firma am 01.06.1938.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 01.05.2024.
- Die Firma Karl Jakob Nachf. von J.J. Steiger sel. Erben AG ist unter der UID CHE-103.940.650 eingetragen.
- Zurzeit sind 4 Marken oder Gesuche in der Datenbank des IGE eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
01.06.1938
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Basel
Handelsregisteramt
BS
Handelsregister-Nummer
CH-270.3.002.863-9
UID/MWST
CHE-103.940.650
Branche
Betreiben einer Bäckerei
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Betrieb einer Bäckerei, Fabrikation und Export von Basler Leckerli, insbesondere Übernahme und Fortführung des Betriebes der Einzelfirma Karl Jakob Nachf. v. J.J. Steiger sel. Erben.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Hoffmann & Partner AG | Basel | 02.10.2023 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Falken-Treuhand AG | Füllinsdorf | <2004 | 04.09.2012 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Jakob Karl, Nachf. v. Steiger J.J. sel. Erben AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Marken
Marke | Eintragungsdatum | Status | Nummer |
---|---|---|---|
- | hängiges Gesuch | 11848/2024 | |
VOLRO | 12.12.2022 | aktiv | 10715/2022 |
Neueste SHAB-Meldungen: Karl Jakob Nachf. von J.J. Steiger sel. Erben AG
Publikationsnummer: HR02-1006022531, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Berichtigung des im SHAB Nr. 190 vom 02.10.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 6'122 vom 27.09.2023 Karl Jakob Nachf. von J.J. Steiger sel. Erben AG, in Basel, CHE-103.940.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2023, Publ. 1005849842).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann Revision GmbH (CHE-112.159.122), in Basel, Revisionsstelle [nicht: Hoffmann & Partner AG (CHE-212.919.342)].
Publikationsnummer: HR02-1005849842, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Karl Jakob Nachf. von J.J. Steiger sel. Erben AG, in Basel, CHE-103.940.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2017, S.0, Publ. 3282045). [gestrichen: Mit Erklärung vom 30.08.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann & Partner AG (CHE-212.919.342), in Basel, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 3282045, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Karl Jakob Nachf. von J.J. Steiger sel. Erben AG, in Basel, CHE-103.940.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2017, Publ. 3261611). [Streichung mangels Publikationspflicht:] [gestrichen: Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kiefer, Inge, deutsche Staatsangehörige, in Grenzach (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kopp, Robert, von Niederönz, in Füllinsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Charlotte, von Basel, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Kuster, Andreas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.