Auskünfte zu ITIC AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber ITIC AG
- ITIC AG hat den Sitz in Aadorf und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen».
- Im Management ist eine aktive Person eingetragen. Gegründet wurde die Firma am 25.02.2013.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 22.12.2020.
- Die im Handelsregister TG eingetragene UID lautet CHE-448.674.417.
- Unternehmen mit derselben Adresse wie ITIC AG: Bauness GmbH, Contrafeu AG, druckwerk magenta GmbH.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
25.02.2013
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Aadorf
Handelsregisteramt
TG
Handelsregister-Nummer
CH-440.3.027.001-7
UID/MWST
CHE-448.674.417
Branche
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen im Bereich Informatik, der Organisation und der Unternehmensführung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: ITIC AG
Publikationsnummer: HR02-1005055159, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
ITIC AG, in Wilen (TG), CHE-448.674.417, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2014, S.0, Publ. 1278781).
Statutenänderung:
10.12.2020.
Sitz neu:
Aadorf.
Domizil neu:
Heidelbergstrasse 11, 8355 Aadorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hewing, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wilen b. Wil (Wilen (TG)), Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1278781, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
ITIC AG, in Wilen TG, CHE-448.674.417, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2013, Publ. 7084168).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rütsche, Ronny, von Kirchberg SG, in Eschlikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hewing, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Wilen bei Wil (Wilen TG), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hattingen (DE), Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 7084168, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
ITIC AG, in Wilen TG, CH-440.3.027.001-7, Im Lerchenfeld 2, 9535 Wilen bei Wil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.02.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen im Bereich Informatik, der Organisation und der Unternehmensführung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 22.02.2013 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rütsche, Ronny, von Kirchberg SG, in Eschlikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hewing, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Hattingen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.