Auskünfte zu Italia my Dreams AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Italia my Dreams AG
- Italia my Dreams AG ist aktuell aktiv und in der Branche Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen tätig. Der Sitz liegt in Lengnau AG.
- Im Management sind 2 aktive Personen eingetragen. Gegründet wurde die Firma am 18.01.2023.
- Der Handelsregistereintrag der Firma wurde zuletzt am 07.12.2023 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- Im Handelsregister ist die Firma Italia my Dreams AG unter UID CHE-180.696.331 eingetragen.
- Neben der Firma Italia my Dreams AG sind 2 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: Restaurant Schmitte De Finibus Terrae Caricasole Alfredo, Suter Nicole und Haslimeier Andrea, Coiffure Schmitte.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
18.01.2023
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Lengnau (AG)
Handelsregisteramt
AG
Handelsregister-Nummer
CH-400.3.452.306-8
UID/MWST
CHE-180.696.331
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, Verkauf und die Beratungen im Immobilienbereich, der Kauf, Verkauf und die Restauration von Yachten sowie Organisation von Yachtreisen, die Produktion und der Verkauf von Lifestyleprodukten, der Betrieb eines Reisebüros sowie die Erbringung von Dienstleistungen als Reiseveranstalter und -organisator im Bereich Golfferien in Italien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Italia my Dreams AG
Publikationsnummer: HR02-1005904158, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Italia my Dreams AG, in Lengnau (AG), CHE-180.696.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2023, Publ. 1005659085).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fioroni, Camillo, italienischer Staatsangehöriger, in Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Theo, deutscher Staatsangehöriger, in Burladingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Canonica, Marco, von Capriasca, in Döttingen, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR01-1005659085, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Italia my Dreams AG, in Lengnau (AG), CHE-180.696.331, Zürichstrasse 1, 5426 Lengnau AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.01.2023.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, Verkauf und die Beratungen im Immobilienbereich, der Kauf, Verkauf und die Restauration von Yachten sowie Organisation von Yachtreisen, die Produktion und der Verkauf von Lifestyleprodukten, der Betrieb eines Reisebüros sowie die Erbringung von Dienstleistungen als Reiseveranstalter und -organisator im Bereich Golfferien in Italien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 13.01.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Fioroni, Camillo, italienischer Staatsangehöriger, in Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.