Auskünfte zu Internate G + F Holding AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Internate G + F Holding AG
- Internate G + F Holding AG mit Sitz in Diemtigen ist eine Aktiengesellschaft aus dem Bereich «Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen». Internate G + F Holding AG ist aktiv.
- Es ist eine aktive Person im Management eingetragen.
- Am 06.03.2015 wurde der Handelsregistereintrag der Firma zuletzt geändert. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Firma ist im Handelsregister BE mit der UID CHE-487.342.568 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
05.11.2013
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Diemtigen
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-036.3.058.561-1
UID/MWST
CHE-487.342.568
Branche
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit diesem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und an Dritte eingehen.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Internate G + F Holding AG
Publikationsnummer: 2026947, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Internate G + F Holding AG, in Diemtigen, CHE-487.342.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2013, Publ. 1169735).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Roland, von Eriswil, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merian, Urs, von Basel, in Hondrich (Aeschi bei Spiez), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1169735, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Internate G + F Holding AG, in Diemtigen, CH-036.3.058.561-1, Dorf 28, 3754 Diemtigen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.10.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit diesem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und an Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 30.10.2013 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Internat Grosshaus AG (CH-092.3.014.102-3), in Diemtigen, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich oder elektronisch zuzustellen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 30.10.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Merian, Urs, von Basel, in Hondrich (Aeschi bei Spiez), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Roland, von Eriswil, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.