Adresse
c/o Erich Baumann
Niederbergstrasse 20
9230 Flawil
Auskünfte zu Genossenschaft für Seniorenwohnungen Flawil (GSF)
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Genossenschaft für Seniorenwohnungen Flawil (GSF)
- Genossenschaft für Seniorenwohnungen Flawil (GSF) aus Flawil ist im Bereich «Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen» tätig und aktiv.
- Genossenschaft für Seniorenwohnungen Flawil (GSF) hat 7 Personen im Management.
- Der Handelsregistereintrag der Organisation wurde zuletzt am 24.07.2023 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- Die im Handelsregister SG eingetragene UID lautet CHE-236.145.855.
Management (7)
neueste Mitglieder der Verwaltung
Ralph Hagen,
Erich Heinz Baumann,
Marlen Rutz Cerna Valderrama,
Nadja Heuberger-Stengel,
Elisabeth Signer
neuste Zeichnungsberechtigte
Ralph Hagen,
Erich Heinz Baumann,
Elisabeth Signer,
Guido Steiner,
Walter Knellwolf
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
08.05.2018
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Flawil
Handelsregisteramt
SG
Handelsregister-Nummer
CH-320.5.084.321-2
UID/MWST
CHE-236.145.855
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Genossenschaft erstrebt die Bereitstellung günstiger Wohngelegenheiten für Senioren in finanziell schwachen Verhältnissen, insbesondere durch den Erwerb geeigneter Baurechte oder Grundstücke, deren Überbauung oder Umbau und deren Vermietung oder Verkauf. Die Genossenschaft ist politisch und konfessionell neutral. Anteilscheine: CHF 100.00. Pflichten: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
OBT AG, Filiale St. Gallen | St. Gallen | 14.05.2018 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Genossenschaft für Seniorenwohnungen Flawil (GSF)
Publikationsnummer: HR02-1005802476, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Genossenschaft für Seniorenwohnungen Flawil (GSF), in Flawil, CHE-236.145.855, Genossenschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2023, Publ. 1005725146).
Domizil neu:
c/o Erich Baumann, Niederbergstrasse 20, 9230 Flawil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutz, Johannes, von Neckertal, in Flawil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiltknecht, Erika, von Flawil, in Flawil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Erich, von Flawil, in Flawil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hagen, Ralph, von Hüttwilen, in Flawil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Heuberger-Stengel, Nadja, von Oberuzwil, in Flawil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rutz Cerna Valderrama, Marlen, von Neckertal, in Flawil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005725146, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Genossenschaft für Seniorenwohnungen Flawil (GSF), in Flawil, CHE-236.145.855, Genossenschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2018, S.0, Publ. 4226495).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutz, Johannes, von Neckertal, in Flawil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hemberg]. [behördliche Änderung infolge Gemeindefusion].
Publikationsnummer: 4226495, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Genossenschaft für Seniorenwohnungen Flawil (GSF), in Flawil, CHE-236.145.855, c/o Johannes Rutz, Primelweg 8b, 9230 Flawil, Genossenschaft (Neueintragung).
Fusion:
Die Gesellschaft entsteht aus der Kombinationsfusion der Genossenschaft für Alterswohnungen Feld, Flawil, in Flawil (CHE-103.430.739) und der Genossenschaft für Alterswohnungen Wisental, in Flawil (CHE-101.721.982), gemäss Fusionsvertrag vom 07./09.02.2018 und Bilanzen per 31.12.2017. Aktiven von CHF 4'815'799.55 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'703'113.10 der Genossenschaft für Alterswohnungen Feld sowie Aktiven von 1'403'376.14 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'022'125.65 der Genossenschaft für Alterswohnungen Wisental gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaften werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft und erhalten 623 Anteilscheine der übernehmenden Genossenschaft zu CHF 100.00.
Statutendatum:
23.04.2018.
Zweck:
Die Genossenschaft erstrebt die Bereitstellung günstiger Wohngelegenheiten für Senioren in finanziell schwachen Verhältnissen, insbesondere durch den Erwerb geeigneter Baurechte oder Grundstücke, deren Überbauung oder Umbau und deren Vermietung oder Verkauf. Die Genossenschaft ist politisch und konfessionell neutral.
Anteilscheine:
CHF 100.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich.
Eingetragene Personen:
Rutz, Johannes, von Hemberg, in Flawil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Erich, von Flawil, in Flawil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knellwolf, Walter, von Herisau, in Flawil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Signer, Elisabeth, von Appenzell, in Flawil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Guido, von Kaltbrunn, in Flawil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hagen, Ralph, von Hüttwilen, in Flawil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schiltknecht, Erika, von Flawil, in Flawil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
OBT AG, Filiale St. Gallen (CHE-406.591.524), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.