Auskünfte zu Fritz Gegauf AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Fritz Gegauf AG
- Fritz Gegauf AG mit Sitz in Steckborn ist aktiv. Fritz Gegauf AG ist im Bereich «Betreiben von Beteiligungsgesellschaften» tätig.
- Es sind 4 aktive Personen im Management eingetragen.
- Die Firma änderte den Handelsregistereintrag zuletzt am 21.07.2023, unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Firma ist im Handelsregister TG mit der UID CHE-100.729.343 eingetragen.
- Es sind 7 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: BERNINA Electronic AG, BERNINA International AG, BERNINA Personalstiftung.
Management (4)
neueste Verwaltungsräte
neuste Zeichnungsberechtigte
Katharina Ueltschi,
Philipp Ueltschi,
Heiko Willauer,
Hanspeter Ueltschi
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
11.01.1985
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Steckborn
Handelsregisteramt
TG
Handelsregister-Nummer
CH-440.3.008.147-4
UID/MWST
CHE-100.729.343
Branche
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen sowie Finanzierungen. Die Gesellschaft kann bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte für eigene oder fremde Rechnung erwerben.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG | St. Gallen | 24.08.2001 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fritz Gegauf AG
Publikationsnummer: HR02-1005801507, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Fritz Gegauf AG, in Steckborn, CHE-100.729.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2020, Publ. 1004816142).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ueltschi-Delisle, Beatrix, von Erlenbach im Simmental und Oberwil im Simmental, in Steckborn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ueltschi, Katharina, von Oberwil im Simmental, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ueltschi, Philipp, von Oberwil im Simmental, in Steckborn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004816142, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Fritz Gegauf AG, in Steckborn, CHE-100.729.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2014, S.0, Publ. 1383659).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ueltschi, Hanspeter, von Erlenbach im Simmental und Oberwil im Simmental, in Steckborn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Ueltschi-Delisle, Beatrix, von Erlenbach im Simmental und Oberwil im Simmental, in Steckborn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 1383659, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Fritz Gegauf AG, in Steckborn, CHE-100.729.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2012, Publ. 6734262).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ueltschi-Delisle, Beatrix, von Erlenbach im Simmental und Oberwil im Simmental, in Steckborn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willauer, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.