Zweigniederlassungen (9)
Auskünfte zu FORVIS MAZARS SA
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber FORVIS MAZARS SA
- FORVIS MAZARS SA mit Sitz in Vernier ist eine Aktiengesellschaft aus dem Bereich «Treuhändische Dienstleistungen». FORVIS MAZARS SA ist aktiv.
- Es sind 195 aktive Personen im Management eingetragen.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 16.09.2024. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Unternehmens-Identifikationsnummer der Firma FORVIS MAZARS SA lautet CHE-107.861.311.
- Unternehmen mit der gleichen Adresse: ACTEON SWITZERLAND Sàrl, BAUHAMEL CAPITAL ADVISERS SA, Dover Europe Sàrl.
Management (195)
neueste Verwaltungsräte
Gabrielle Rudolf von Rohr,
Ludiwine Theriot Arpino,
Jean Philippe Keil,
José Manuel Caneda,
Kurt Stoll
neuste Zeichnungsberechtigte
Adrian Randall,
Alfonso Martins,
Amélie Roulin,
Angela Gonzalez Alonso,
Bahar Yilmaz
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
20.03.1975
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Vernier
Handelsregisteramt
GE
Handelsregister-Nummer
CH-660.0.058.975-4
UID/MWST
CHE-107.861.311
CHE-116.331.176 MWST
Branche
Treuhändische Dienstleistungen
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
L'exécution de révisions, contrôles et conseils dans le domaine bancaire, financier, commercial et industriel, mise en place de procédures d'organisation interne; expertises comptables, judiciaires et extra-judiciaires en tant qu'expert, arbitre, conciliateur; conseils en matière économique, financière, fiscale et comptable, ainsi que représentation de tiers en matière fiscale; évaluations d'entreprises. tenue de comptabilité et assistance comptable; prestations en relation avec la poursuite pour dettes et faillites telles que fonction de commissaire au sursis, curateur, liquidateur de concordats ou administration spéciale de faillite; conseils et assistance en matière de constitution, de gestion et de liquidation de sociétés; mise à disposition de personnel ; prestations de conseil et autres concernant la finance, les opérations de trésorerie, opération de fonds de placement, assurances, prévoyance, immobilier, à l'exclusion de toute activité de gestion de fortune et de toutes opérations soumises à la LF AIE. La société veillera à avoir un impact positif important sur la société et l'environnement, dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles, La société peut ouvrir des succursales en Suisse et à l'étranger et prendre des participations dans d'autres sociétés ayant un but identique ou analogue et effectuer, pour son propre compte, toutes opérations en relation directe ou indirecte avec son but principal.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Comptabilité et Gestion S.A. Fribourg | Fribourg | 21.04.2016 |
Frühere Revisionsstelle (4)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA | Martigny | 02.12.2009 | 20.04.2016 | |
CROWE BERNEY SA | Genève | 14.11.2007 | 01.12.2009 | |
Fiduciaire Edith Jäger | Veyrier | 23.12.2005 | 13.11.2007 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- FORVIS MAZARS LTD
- FORVIS MAZARS AG
- MAZARS AG
- MAZARS LTD
- MAZARS SA
- MAZARS CORESA SA
- MAZARS CORESA
- MAZARS Suisse SA
- Mazars & Guérard SA
- Guérard Viala SA
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: FORVIS MAZARS SA
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1006130780, Handelsregister-Amt Genf, (660)
FORVIS MAZARS SA, à Vernier, CHE-107.861.311 (FOSC du 04.07.2024, p. 0/1006076332). Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à Lugano (CHE-363.308.793).
Publikationsnummer: HR02-1006076332, Handelsregister-Amt Genf, (660)
FORVIS MAZARS SA, à Vernier, CHE-107.861.311 (FOSC du 18.06.2024, p. 0/1006060498). Les pouvoirs de Weisrock Bertrand ainsi que la procuration de Colin Claire, Héron Baudouin et Raulet Camille sont radiés. Löffler Philipp est maintenant domicilié à Zoug. Signature collective à deux a été conférée à Costioli Nina, d'Origlio, à Lausanne, directrice. Procuration collective à deux a été conférée à Alija Burim, de Renens, à Assens, Cerqueira Teixeira Dany, de Bardonnex, à Bellevue, Chaperon Robin, de et à Châtel-Saint-Denis, Chatelain Nicolas, d'Onex, à Morges, Da Fonseca Pisler Caroline, de Rances, à Gland, Debons Lucien, de Savièse, à Sion, Fleury Zoé, d'Estavayer-le-Lac, à Cottens, Francisco Ruivo Natercia, de et à Fétigny, Gonzalez Alonso Angela, d'Espagne, à Genève, Lopez Jorge, de Meyrin, à Vernier, Martins Alfonso, de France, à Seyssel, FRA, Miraba Chamorro Diana, de et à Bussigny, Omerovic Nervan, de et à Genève, Randall Adrian, de Lovatens, à Gland, Renaud Elsa, de Rochefort, à Berne, Ribeiro Teixeira Carlos, du Portugal, à Bussigny, Roulin Amélie, de et à Treyvaux, Soares Pereira Mélanie, du Portugal, aux Monts-de-Corsier, Steffanelli Julien, de Chêne-Bougeries, à Onex, Tshimpaka Dishiki Jennifer, de et à Lausanne, Vienny Marie, de France, au Mont-sur-Lausanne et Yilmaz Bahar, de Dietikon, à Würenlos.
Publikationsnummer: HR02-1006060498, Handelsregister-Amt Genf, (660)
MAZARS SA, à Vernier, CHE-107.861.311 (FOSC du 30.04.2024, p. 0/1006021899).
Nouvelle raison sociale:
FORVIS MAZARS SA [FORVIS MAZARS AG] [FORVIS MAZARS LTD]. La clause statutaire relative à la l'apport en nature du 31.03.2003 est supprimée conformément à l'art. 628, al. 4 CO.
Communication aux actionnaires:
écrit (lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen électronique) et/ou Feuille Officielle Suisse du Commerce. Statuts modifiés le 03.06.2024, y compris sur des points non soumis à publication. Caneda José, dont le nom complet est Caneda José Manuel, est maintenant originaire de Champagne, et Keil Jean-Philippe, dont le prénom correct est Jean Philippe, est maintenant originaire de Zollikon.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.