Auskünfte zu FORMarchitektur GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber FORMarchitektur GmbH
- FORMarchitektur GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Arbon. FORMarchitektur GmbH gehört zur Branche «Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros» und ist aktuell aktiv.
- Das Management der Firma FORMarchitektur GmbH besteht aus 5 Personen.
- Am 24.07.2023 wurde der Handelsregistereintrag der Firma zuletzt geändert. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Unternehmens-Identifikationsnummer der Firma FORMarchitektur GmbH lautet CHE-277.506.465.
- An derselben Adresse sind 8 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: AOK Immo AG, Artis Finance GmbH, cleantec facility management GmbH.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
29.04.2011
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Arbon
Handelsregisteramt
TG
Handelsregister-Nummer
CH-440.4.025.055-0
UID/MWST
CHE-277.506.465
CHE-224.625.551 MWST
Branche
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Betrieb eines Architekturbüros. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Niederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie ist zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens direkt oder indirekt zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck auch Grundstücke erwerben oder veräussern und Tochtergesellschaften und Niederlassungen gründen, um das Geschäft im In- und Ausland zu fördern.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- M2N Architektur GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: FORMarchitektur GmbH
Publikationsnummer: HR02-1005802587, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
FORMarchitektur GmbH, in Arbon, CHE-277.506.465, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2015, S.0, Publ. 1958417).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Rudolf, von Wald (ZH), in Kreuzlingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Zäch, Paul, von Oberriet (SG), in Arbon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
form-arbon AG (CHE-113.691.201), in Arbon, Gesellschafterin, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: form-arbon AG (CH-440.3.020.208-4), mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 1958417, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
M2N Architektur GmbH, in Arbon, CHE-277.506.465, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2013, Publ. 1114077).
Statutenänderung:
22.01.2015.
Firma neu:
FORMarchitektur GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moreno, José, von Arbon, in Arbon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Rudolf, von Wald ZH, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 1114077, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
M2N Architektur GmbH, in Arbon, CH-440.4.025.055-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2012, Publ. 6926226).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyffenegger, Silvan, von Zürich und Wyssachen, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Moreno, José, von Arbon, in Arbon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.