Auskünfte zu Fondation CESANE
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Fondation CESANE
- Fondation CESANE mit Sitz in Peyres-Possens ist aktiv. Fondation CESANE ist im Bereich «Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen» tätig.
- Es sind 4 aktive Personen im Management eingetragen.
- Am 28.09.2022 wurde der Handelsregistereintrag der Organisation zuletzt geändert. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die gemeldete UID ist CHE-178.931.008.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
18.04.2018
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Montanaire
Handelsregisteramt
VD
Handelsregister-Nummer
CH-550.1.179.183-6
UID/MWST
CHE-178.931.008
Branche
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
La fondation a pour but le développement harmonieux et naturel de l'être humain. Elle se propose de rechercher, développer et diffuser les connaissances optimales dans les domaines suivants: le lieu de vie: éco-construction et géobiologie; la cueillette de plantes sauvages, l'agriculture biologique et la permaculture; l'alimentation saine, adaptée aux enzymes humains et bien tolérée; les soins naturels: phytothérapie, réflexologie, acupressure et autres; l'activité physique respectueuse du corps: marche, natation, yoga, danse et autres; la communication et les relations interpersonnelles: communication non violente, sophrologie et autres; la création artisanale et artistique: peinture, sculpture, poterie et autres; ainsi que tout autre domaine lié au bien-être, à la santé naturelle et à l'épanouissement personnel et collectif. Dans ce but, la fondation organise: la recherche d'informations et d'expériences auprès de sources compétentes; l'application concrète des connaissances dans les domaines mentionnés ci-dessus; la transmission des connaissances par des conférences, cours, ateliers pratiques, séminaires, formations, ainsi que par des ouvrages et autres supports audiovisuels; l'archivage et la mise à disposition des connaissances sous forme de bibliothèques et de médiathèques, physiques ou virtuelles (pour but complet cf. acte de fondation).
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Muller Christe & Associés SA, succursale d'Yverdon-les-Bains | Yverdon-les-Bains | 24.11.2020 | 30.05.2021 | |
MCD CONSEIL SA | Luins | 23.04.2018 | 23.11.2020 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fondation CESANE
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005571088, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Fondation CESANE, à Montanaire, CHE-178.931.008 (FOSC du 31.05.2021, p. 0/1005199207). L'autorité de surveillance a révoqué la dispense d'organe de révision octroyée à la Fondation par décision du 08.09.2022.
Publikationsnummer: HR02-1005199207, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Fondation CESANE, à Montanaire, CHE-178.931.008 (FOSC du 24.11.2020, p. 0/1005030627). Acte de fondation modifié le 07.01.2021. Selon décision de l'autorité de surveillance du 07.01.2021, la fondation est dispensée de désigner un organe de révision, conformément à l'article 83b, al. 2 CC. Fiduciaire Muller Christe & Associés SA, succursale d'Yverdon-les-Bains (CHE-469.104.746) n'est plus organe de révision.
Publikationsnummer: HR02-1005030627, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Fondation CESANE, à Montanaire, CHE-178.931.008 (FOSC du 11.09.2019, p. 0/1004714233). Cruz Laura, Baldy Jean-Luc, et Berger Johanne ne sont plus membres du conseil de fondation;
leur signature est radiée.
Nouveaux membres du conseil de fondation avec signature collective à deux:
Pointaire Patrick, de Val-de-Travers, à Boudry, président, et Détraz Danièle, de Lausanne, à Puidoux, vice-présidente. MCD CONSEIL SA (CHE-107.888.014) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Muller Christe & Associés SA, succursale d'Yverdon-les-Bains (CHE-469.104.746), à Yverdon-les-Bains.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.