Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Hauptsitz
Weitere Zweigniederlassungen (2)
Auskünfte zu Fidinter S.A.
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
26.07.1988
Löschung im Handelsregister
24.06.2008
Rechtsform
Zweigniederlassung mit Hauptsitz in CH
Rechtssitz der Firma
Bern
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-035.9.002.725-6
UID/MWST
CHE-247.839.790
Branche
Treuhändische Dienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Alle Arbeiten im Treuhandbereich, besonders Revisionen, Expertisen, Erstellung von Buchhaltungen, Inventaren, Bilanzen usw.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Fidinter LTD
- Fidinter SA
- Fidinter AG
- Fidinter AG Treuhand-Gesellschaft
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fidinter S.A.
Publikationsnummer: 4539354, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Fidinter S.A., in Bern, CH-035.9.002.725-6, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2007, S. 4, Publ. 4149844).
mit Hauptsitz in:
Lausanne. Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Publikationsnummer: 4149844, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Fidinter S.A., in Bern, CH-035.9.002.725-6, Alle Arbeiten im Treuhandberreich, usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2007, S. 3, Publ. 3904752).
mit Hauptsitz in:
Lausanne.
Domizil neu:
c/o Hans Roth, Münzgraben 6, 3011 Bern.
Publikationsnummer: 3904752, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Fidinter S.A., in Bern, CH-035.9.002.725-6, Alle Arbeiten im Treuhandberreich, usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2006, S. 3, Publ. 3238912).
mit Hauptsitz in:
Lausanne.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Briguet, Fernand, von Lens, in Epalinges, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.