Auskünfte zu Erlenburg Holding AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Erlenburg Holding AG
- Erlenburg Holding AG ist in der Branche «Betreiben von Beteiligungsgesellschaften» tätig und ist aktuell aktiv. Der Sitz ist in Pfäffikon SZ.
- Das Management der Firma Erlenburg Holding AG besteht aus 2 Personen.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 20.03.2024.
- Die UID der Firma lautet CHE-210.417.733.
- Es sind 17 weitere aktive Firmen an derselben Adresse eingetragen. Dazu gehören: ALL-Personal AG, Augenarzt-Praxisgemeinschaft Gutblick AG, BauVision Beerli Simon.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
18.07.2018
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Freienbach
Handelsregisteramt
SZ
Handelsregister-Nummer
CH-130.3.025.763-1
UID/MWST
CHE-210.417.733
Branche
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten, veräussern und erteilen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 23.07.2018 | 17.09.2019 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Erlenburg Holding SA
- Erlenburg Holding Ltd
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Erlenburg Holding AG
Publikationsnummer: HR02-1005990006, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Erlenburg Holding AG, in Wollerau, CHE-210.417.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2022, Publ. 1005610818).
Statutenänderung:
14.03.2024.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Erlenburg Holding SA) (Erlenburg Holding Ltd.).
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Zentrum Staldenbach 8, 8808 Pfäffikon SZ.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]
Publikationsnummer: HR02-1005610818, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Erlenburg Holding AG, in Wollerau, CHE-210.417.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718524).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pesarini, Luca, von Freienbach, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pesarini Kuhlmann, Maren, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Kunz, Roland, von Zürich, in Muri (AG), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004718524, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Erlenburg Holding AG, in Wollerau, CHE-210.417.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4374877). Gemäss Erklärung vom 28.08.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pesarini, Luca, von Freienbach, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.