Adresse
c/o Von Graffenried AG Treuhand
Waaghausgasse 1
3011 Bern
Auskünfte zu Epicea AG in Liquidation
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Epicea AG in Liquidation
- Epicea AG in Liquidation hat den Sitz in Bern und ist in Liquidation. Sie ist eine Aktiengesellschaft und in der Branche «Betreiben von Beteiligungsgesellschaften» tätig.
- Es sind 2 aktive Personen im Management eingetragen.
- Am 11.04.2024 wurde der Handelsregistereintrag der Firma zuletzt geändert. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die UID der Firma lautet CHE-103.766.292.
- Berger AG, Bernische Treuhand AG, BVG-Vorsorgestiftung der Lutiger Elektrizität AG sind an derselben Adresse eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
28.04.1994
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Bern
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-035.3.013.272-9
UID/MWST
CHE-103.766.292
Branche
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, die Vornahme von Finanzgeschäften, Aktivitäten im Bereich der Unternehmens-, Wirtschafts- und Finanzberatung, An- und Verkauf von Patenten, Lizenzen und Rechten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | <2004 | 06.10.2008 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Epicea AG
- Bermontep Holding AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Epicea AG in Liquidation
Publikationsnummer: HR02-1006006268, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Epicea AG in Liquidation, in Bern, CHE-103.766.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2024, Publ. 1005996701).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 03.04.2024 und Inventar per 31.10.2023 Aktiven von CHF 301'847'444.98 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'077'273.10 auf die Medien- und Unternehmungsförderungsstiftung FERS, in Bern (CHE-110.400.471).
Gegenleistung:
Keine.
Publikationsnummer: LS01-0000047509, Handelsregister-Amt Bern
Rubrik: Liquidationsschuldenrufe Unterrubrik: Liquidationsschuldenruf einer Aktiengesellschaft Publikationsdatum: SHAB 04.04.2024 Öffentlich einsehbar bis: 04.04.2029 Meldungsnummer: Publizierende Stelle von Graffenried & Cie Recht, Zeughausgasse 18, 3001 Bern Liquidationsschuldenruf Epicea AG in Liquidation Organisation in Auflösung: Epicea AG in Liquidation CHE-103.766.292 c/o: Von Graffenried AG Treuhand Waaghausgasse 1
Epicea AG in Liquidation c/o Von Graffenried AG Treuhand Waaghausgasse 1
Publikationsnummer: HR02-1005996701, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Epicea AG, in Bern, CHE-103.766.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2024, Publ. 1005988728).
Firma neu:
Epicea AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.03.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüttimann, Patrick, von Aesch (LU), in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmuckli, Beat, von Glarus, in Schliern b. Köniz (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albisetti, Guido, von Balerna und Bern, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
von Graffenried Herren, Nicole Christine, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.