Auskünfte zu Eden Springs (Switzerland) S.A.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Eden Springs (Switzerland) S.A.
- Eden Springs (Switzerland) S.A. ist aktuell aktiv und in der Branche Handel (Lebensmittel und Getränke) tätig. Der Sitz liegt in Préverenges.
- Das Management der Firma Eden Springs (Switzerland) S.A. besteht aus 6 Personen.
- Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 17.05.2024. Alle Handelsregistereinträge können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF gespeichert werden.
- Die gemeldete UID lautet CHE-108.338.029.
- In der Datenbank des IGE befinden sich momentan 3 Marken oder Gesuche der Firma Eden Springs (Switzerland) S.A..
- Unternehmen mit der gleichen Adresse: Abdoulahi Dia Quantum Orbit, AI Services Sàrl, ARO ASSET MANAGEMENT AG.
Management (6)
neueste Verwaltungsräte
David François Marie Medvedowsky,
Florent Guy Carbonneau,
Boris Tinguely,
Shivprasad Ghire Chandra,
Karl Meyer
neuste Zeichnungsberechtigte
David François Marie Medvedowsky,
Florent Guy Carbonneau,
Boris Tinguely,
Shivprasad Ghire Chandra,
Sarah Siegrist
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
04.07.1995
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Préverenges
Handelsregisteramt
VD
Handelsregister-Nummer
CH-660.0.865.995-8
UID/MWST
CHE-108.338.029
Branche
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Commercialisation, exploitation et location d'appareils distributeurs d'eau et autres boissons; commercialisation et distribution de boissons sans alcool et de produits et accessoires nécessaires à l'exploitation des distributeurs; achat, distribution, représentation, importation de produits.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | <2004 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Eden Springs (Switzerland AG)
- Eden Springs (Switzerland Ltd)
- Eden Springs Switzerland SA
- Aquafontaine Sàrl
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Marken
Marke | Eintragungsdatum | Status | Nummer |
---|---|---|---|
30.08.2013 | aktiv | 63372/2012 | |
13.04.2012 | aktiv | 62146/2011 |
Neueste SHAB-Meldungen: Eden Springs (Switzerland) S.A.
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1006034971, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Eden Springs (Switzerland) S.A., à Préverenges, CHE-108.338.029 (FOSC du 01.02.2024, p. 0/1005950403). Statuts modifiés le 02.05.2024.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou sous forme électronique. Zarzeczny Krzysztof Jaroslaw et Soltis Brian Macey ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Medvedowsky David, de Le Locle, à Denens, président, avec signature collective à deux, et Carbonneau Florent, de France, à Ville-d'Avray (France), avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.
Publikationsnummer: HR02-1005950403, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Eden Springs (Switzerland) S.A., à Préverenges, CHE-108.338.029 (FOSC du 12.09.2023, p. 0/1005836461). Soltis Brian Macey, de USA, à Lutz (USA), et Tinguely Boris, de La Roche, à Etoy, sont membres du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Publikationsnummer: HR02-1005836461, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Eden Springs (Switzerland) S.A., à Préverenges, CHE-108.338.029 (FOSC du 06.09.2023, p. 0/1005832255). Carrera Joëlle et Perkey Shane Douglas ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.