Zweigniederlassungen (2)
Auskünfte zu Eberhard Bau AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Eberhard Bau AG
- Eberhard Bau AG hat den Sitz in Kloten und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Allgemeiner Hochbau».
- Das Management der am 09.05.1960 gegründeten Firma Eberhard Bau AG besteht aus 21 Personen.
- Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 09.08.2024. Alle Handelsregistereinträge können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF gespeichert werden.
- Die Firma Eberhard Bau AG ist unter der UID CHE-105.749.867 eingetragen.
- 5 Marken oder Gesuche der Firma Eberhard Bau AG sind beim IGE eingetragen.
- Concretum Construction Science AG, Eberhard Holding AG, Eberhard Recycling AG haben die gleiche Adresse wie Eberhard Bau AG.
Management (21)
neueste Verwaltungsräte
Martin Eberhard,
Daniel Eberhard,
Patrick Eberhard,
Silvan Eberhard,
Dorothee Rosanne Auwärter Lanter
neuste Zeichnungsberechtigte
Martin Eberhard,
Kevin Rommel,
Franz Jakob Schnyder,
Gürkan Örki,
Dominik Bänninger
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
09.05.1960
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Kloten
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.907.223-8
UID/MWST
CHE-105.749.867
CHE-238.174.419 MWST
Branche
Allgemeiner Hochbau
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Übernahme und Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten, Stahlbau- und Spezialbauarbeiten; Übernahme und Ausführung von Bauingenieurarbeiten und Bauberatungen; Handel mit und Fabrikation von Baumaterialien, Baugeräten, Baumaschinen und Fahrzeugen aller Art; Erstellung von Liegenschaften auf eigene Rechnung; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Zürich | <2004 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Marken
Marke | Eintragungsdatum | Status | Nummer |
---|---|---|---|
16.12.2020 | aktiv | 10537/2020 | |
16.12.2020 | aktiv | 10538/2020 |
Neueste SHAB-Meldungen: Eberhard Bau AG
Publikationsnummer: HR02-1006103077, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Eberhard Bau AG, in Kloten, CHE-105.749.867, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2024, Publ. 1006047947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhard, Heinz, von Kloten, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Preisig, Martin, von Wädenswil, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Martin, von Kloten, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1006047947, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Eberhard Bau AG, in Kloten, CHE-105.749.867, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 11.04.2024, Publ. 1006006077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Urs, von Zürich, in Dielsdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rommel, Kevin, von Zürich, in Laufen-Uhwiesen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1006006077, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Eberhard Bau AG, in Kloten, CHE-105.749.867, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2024, Publ. 1005949381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Sven Christian, von Vechigen, in Aesch (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Franz Jakob, von Hasle (LU), in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Örki, Gürkan, türkischer Staatsangehöriger, in Winznau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.